EP2123766 - Verfahren zur Ethanol-Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 26.03.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 28.04.2010 [2010/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INEOS EUROPE LIMITED Hawkslease Chapel Lane Lyndhurst Hampshire SO43 7FG / GB | [2009/48] | Vertreter | King, Alex Mathisen & Macara LLP Charta House 30-38 Church Street Staines-upon-Thames, Middlesex TW18 4EP / GB | [N/P] |
Frühere [2009/48] | King, Alex Compass Patents LLP 120 Bridge Road Chertsey Surrey KT16 8LA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08156460.1 | 19.05.2008 | [2009/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2123766 | Datum: | 25.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2008 | Klassifikation | IPC: | C12P7/14, C12P7/08, C12P7/06 | [2009/48] | CPC: |
C12P7/08 (EP);
C12P7/065 (EP);
C12P7/14 (EP);
Y02E50/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/48] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Ethanol-Herstellung | [2009/48] | Englisch: | PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ETHANOL | [2009/48] | Französisch: | Procédé pour production d'éthanol | [2009/48] | Prüfungsverfahren | 07.12.2009 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2010/17] | 17.12.2009 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/17] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]US5753474 (RAMEY DAVID EDWARD [US]); | [Y]WO0053791 (VERSER DAN [US], et al); | [Y]US6136577 (GADDY JAMES L [US]); | [DY]US2003211585 (GADDY JAMES L [US], et al); | [DY]US2007275447 (LEWIS RANDY S [US], et al); | vom Anmelder | US5753474 | US5853474 | US2003211585 | US6817388 | US2006024801 | WO2007131241 | US2007275447 | WO2007143673 |