Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
26.03.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 28.04.2010 [2010/17] |
01.12.2009 | Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung | |
23.10.2009 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 25.11.2009 [2009/48] |