EP1998312 - Vorrichtung, Systeme und Verfahren zur Verdunkelung einer Leuchtdioden (LED)-Aktivmatrixanzeige [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.05.2018 [2018/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950 / US | [2015/51] |
Frühere [2008/49] | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown NJ 07960 / US | Erfinder | 01 /
Roush, Jerry A. 5923 W. Hedgehog Pl. Phoenix, AZ 85085 / US | 02 /
Sarma, Kalluri R. 2352 S. Los Altos Ave. Mesa, AZ 85202 / US | 03 /
Schmidt, John F. L. 1314 E. Victor Hugo Ave Phoenix, AZ 85022 / US | [2008/49] | Vertreter | Houghton, Mark Phillip, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ / GB | [2017/25] |
Frühere [2008/49] | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08156876.8 | 23.05.2008 | [2008/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070755562 | 30.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 755562 | [2008/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1998312 | Datum: | 03.12.2008 | Sprache: | EN | [2008/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1998312 | Datum: | 14.04.2010 | [2010/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1998312 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.03.2010 | Klassifikation | IPC: | G09G3/32, G09G3/3233, // G09G3/20 | [2017/07] | CPC: |
G09G3/3233 (EP,US);
G09G3/32 (KR);
G09G3/30 (KR);
G09G2300/0814 (EP,US);
G09G2300/0861 (EP,US);
G09G2310/0262 (EP,US);
|
Frühere IPC [2010/15] | G09G3/32, // G09G3/20 | ||
Frühere IPC [2008/49] | G09G3/32 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2017/25] |
Frühere [2010/51] | DE, FR, GB | ||
Frühere [2008/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung, Systeme und Verfahren zur Verdunkelung einer Leuchtdioden (LED)-Aktivmatrixanzeige | [2008/49] | Englisch: | Apparatus, systems, and methods for dimming an active matrix light-emitting diode (LED) display | [2008/49] | Französisch: | Appareil, systèmes et procédé de gradation d'un affichage à diode luminescente à matrice active (LED) | [2008/49] | Prüfungsverfahren | 23.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/49] | 26.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.11.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.06.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 17.01.2017 geplant war | 17.01.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 10.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.03.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 08.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2005104820 (KOMIYA NAOAKI [KR]) [I] 1-10 * abstract * * paragraph [0017] - paragraph [0062]; figures 4,5a,6a,7a * | vom Anmelder | US2005104820 |