EP2017727 - Computer mit Flash-Speicher und Verfahren zum Betrieb des Flash-Speichers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.07.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.08.2018 [2018/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Youngdungpo-gu Seoul, 150-721 / KR | [2017/31] |
Frühere [2009/04] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Youngdeungpo-gu Seoul, 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
Choi, Byung Yoon A-301, Jinhung Villa, 941-4 Siheung 3-dong Geumcheon-gu Seoul 153-861 / KR | [2017/36] |
Frühere [2009/04] | 01 /
Choi, Byung Yoon A-301, Jinhung Villa, 941-4 Siheung 3-dong Geumcheon-gu Seoul 153-861 / KR | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2017/36] |
Frühere [2009/04] | Vossius & Partner Siebertstraße 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08160395.3 | 15.07.2008 | [2009/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070072433 | 19.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070072433 | [2009/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2017727 | Datum: | 21.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/04] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2017727 | Datum: | 19.08.2009 | [2009/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2017727 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2009 | Klassifikation | IPC: | G06F9/445 | [2009/04] | CPC: |
G06F9/4401 (EP,US);
G06F9/24 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2017/36] |
Frühere [2010/17] | DE, FR, GB, NL | ||
Frühere [2009/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Computer mit Flash-Speicher und Verfahren zum Betrieb des Flash-Speichers | [2009/04] | Englisch: | Computer having flash memory and method of operating flash memory | [2009/04] | Französisch: | Ordinateur doté d'une mémoire flash et procédé de fonctionnement de la mémoire flash | [2009/04] | Prüfungsverfahren | 13.08.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/04] | 23.12.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.02.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 30.03.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.06.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.06.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.06.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.02.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 06.09.2017 | [2018/15] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5860083 (SUKEGAWA HIROSHI [JP]) [X] 1-24 * column 2, line 35 - column 3, line 27 * * column 6, line 19 - line 26 * * column 8, line 21 - column 9, line 10 * * column 11, line 31 - line 42 *; | [A]EP1804169 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-24 * paragraph [0007] - paragraph [0010] *; | [A]US7054990 (TAMURA TAKAYUKI [JP], et al) [A] 1-24 * column 1, line 45 - column 2, line 20 * |