EP2026574 - Anzeigevorrichtung und Steuerverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.01.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Frühere [2009/08] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
Park, Jung-il 204, 1039-11 Yeongtong-dong, Yeongtong-gu Gyeonggi-do, Suwon-si / KR | [2009/08] | Vertreter | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2012/09] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | ||
Frühere [2009/08] | Waddington, Richard Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax, Yorkshire HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08162365.4 | 14.08.2008 | [2009/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070082941 | 17.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070082941 | [2009/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2026574 | Datum: | 18.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/08] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2026574 | Datum: | 18.05.2011 | [2011/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.2011 | Klassifikation | IPC: | H04N5/775, G09G5/00, H04L12/28 | [2011/20] | CPC: |
G09G5/12 (EP,US);
H04N21/6402 (KR);
H04N21/47 (EP,US);
H04L12/282 (EP,US);
H04L61/5038 (EP,US);
H04N21/4122 (EP,US);
H04N21/43635 (EP,US);
H04N21/472 (KR);
H04N21/482 (EP,US);
|
Frühere IPC [2010/52] | H04N5/775, G09G5/00 | ||
Frühere IPC [2009/08] | H04N5/775 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, NL [2012/04] |
Frühere [2009/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anzeigevorrichtung und Steuerverfahren dafür | [2009/08] | Englisch: | Display apparatus and control method thereof | [2009/08] | Französisch: | Appareil d'affichage et son procédé de commande | [2009/08] | Prüfungsverfahren | 23.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/40] | 19.11.2011 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.12.2011 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 06.01.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.08.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/08] | 04.10.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/08] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.04.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 06.01.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 06.01.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 18.01.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9749057 (SONY CORP [JP], et al) [X] 1,5,10,14 * page 7, line 1 - line 11 * * page 9, line 24 - page 10, line 32 * * page 10, line 25 - line 28 ** page 11, line 8 - line 17 *; | [X]JP2001007824 (HITACHI LTD) [X] 1,6,10,14 * paragraphs [0025] , [0034] - [0039] - [0051] , [0055] *; | [XY]US2003227568 (STAHL THOMAS ANTHONY [US], et al) [X] 1,10 * paragraph [0042] * * paragraph [0045] * * paragraph [0046] * * paragraph [0047] * * paragraph [0051] * * paragraph [0050] * * paragraph [0049] * * paragraph [0048] * * paragraph [0052] * * paragraph [0057] * * paragraph [0058] * * paragraph [0043] * [Y] 3,12; | [A]EP1650962 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1,10 * claims 1-5 *; | [A]US2006095596 (YUNG LIN C [TW], et al) [A] 1,3,10,12 * claims 29-31 *; | [X]EP1729517 (SONY CORP [JP]) [X] 1,2,10,11 * paragraph [0079] * * paragraph [0080] * * paragraph [0030] * * paragraph [0031] * * paragraph [0069] * * paragraph [0077] * * paragraph [0078] *; | [Y] - HITACHI ET AL, "HDMI Specification Version 1.3a", INTERNET CITATION, (20061110), URL: http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdf, (20080408), XP002476103 [Y] 3,12 * CEC 10.2 * | vom Anmelder | WO9749057 | JP2001007824 | US2003227568 | EP1650962 | US2006095596 | EP1729517 |