EP2039975 - Radiale Drehdurchführung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.03.2015 [2015/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH Schossbergstrasse 19 65201 Wiesbaden / DE | [2009/13] | Erfinder | 01 /
HOFF, Dennis Elsa-Brandström-Str. 25 55124, Mainz / DE | 02 /
OTT, Stephan Dahlienweg 3 65201, Wiesbaden / DE | [2009/13] | Vertreter | WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB Kaiser-Friedrich-Ring 98 65185 Wiesbaden / DE | [2014/09] |
Frühere [2009/13] | Lieke, Winfried, et al WSL Patentanwälte Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08163709.2 | 04.09.2008 | [2009/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071043026 | 11.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007043026 | [2009/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2039975 | Datum: | 25.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2039975 | Datum: | 19.02.2014 | Sprache: | DE | [2014/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.01.2014 | Klassifikation | IPC: | F16L39/06, F16L27/087 | [2014/08] | CPC: |
F16L27/087 (EP,US);
F16L39/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/13] | F16L39/06 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2014/43] |
Frühere [2009/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Radiale Drehdurchführung | [2009/13] | Englisch: | Radial turning execution | [2009/13] | Französisch: | Exécution de rotation radiale | [2009/13] | Prüfungsverfahren | 20.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/10] | 09.10.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]DE19621020 (GLYCO ANTRIEBSTECHNIK GMBH [DE]) [X] 1,2,4,5,9-12 * column 5 - column 8; figure - * [Y] 6-8 [I] 3; | [X]WO0208649 (FMC TECHNOLOGIES [US]) [X] 1-5,12 * page 11 - page 32; figure - *; | [X]DE2655247 (LEIDENFROST REINHOLD ING GRAD) [X] 1-5,12 * page 9 - page 14; figure - *; | [X]US2308137 (WHITE FRED L) [X] 1-5,12 * the whole document *; | [X]US2557498 (COLLENDER GUSTAVE A) [X] 1-5,12 * column 2 - column 4; figure - *; | [YA]DE3738305 (STROMAG MASCHF [DE]) [Y] 6-8 * column 2 - column 3; figure - * [A] 1 |