EP2039490 - Ausgabevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.05.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.05.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.06.2010 [2010/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Soudan, Freddy Machelen Binnenweg, 62 9800 Deinze / BE | [2009/13] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2009/13] | Vertreter | Quintelier, Claude, et al Gevers Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Quintelier, Claude, et al Gevers & Vander Haeghen Intellectual Property House Holidaystraat 5 Brussels Airport Business Park 1831 Diegem / BE | ||
Frühere [2009/13] | Quintelier, Claude, et al Gevers & Vander Haeghen Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08165049.1 | 24.09.2008 | [2009/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20070000455 | 24.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 200700455 | [2009/13] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2039490 | Datum: | 25.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2039490 | Datum: | 17.06.2009 | [2009/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.05.2009 | Klassifikation | IPC: | B29C44/36, B29B7/74 | [2009/13] | CPC: |
B29C44/3442 (EP,US);
B29B7/7447 (EP);
B29B7/7678 (US);
B29B7/7684 (US);
B29B7/805 (EP,US);
B29B7/806 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | [2010/08] |
Frühere [2009/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ausgabevorrichtung | [2009/13] | Englisch: | Dispensing apparatus. | [2009/13] | Französisch: | Appareil de distribution | [2009/13] | Prüfungsverfahren | 18.12.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/23] | 25.01.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/23] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3786990 (HAGFORS G) [A] 1-6 * figures 2,3,7 * * column 3, line 48 - line 52 * * column 3, line 66 - column 4, line 77 *; | [A]US3912234 (PETER JOHN WILLIAM) [A] 1-6 * figure 5 * * column 8, line 58 - column 9, line 19 *; | [A]US4043486 (WISBEY JERRY DALE) [A] 1-6 * figures 1,3 * * column 5, line 17 - line 31 *; | [A]DE4214404 (KRAUSS MAFFEI AG [DE]) [A] 1-6 * figure 1 * * column 2, line 36 - line 40 *; | [DA]US5375743 (SOUDAN FREDDY D [BE]) [DA] 1-6 * figures 5,6 * * column 4, line 37 - line 41 * * column 5, line 58 - column 6, line 6 * * column 6, line 46 - column 7, line 10 *; | [A]US6311740 (SPERRY CHARLES A [US], et al) [A] 1-6 * figures 1,5,28-29A,58 * * column 23, line 1 - line 39 ** column 35, line 41 - column 36, line 21 *; | [X]US2002092278 (SPERRY CHARLES R [US], et al) [X] 1-6 * figures 1,2,19,20,22 * * paragraphs [0084] - [0087] * * paragraphs [0100] , [0101] * | vom Anmelder | US5375743 |