22.09.2017 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
14.10.2016 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 16.11.2016 [2016/46] |
26.08.2016 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 28.09.2016 [2016/39] |
12.08.2016 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
12.08.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
12.08.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
03.08.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.04.2016 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.03.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.04.2016 [2016/15] |
11.03.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.04.2016 [2016/15] |
13.07.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.07.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.07.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.07.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.09.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.09.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.06.2010 |
Neuer Eintrag: Teilrechtsverlust: Rechtswirksamkeit |
|
12.03.2010 |
Endgültige Liste der benannten Staaten |
veröffentlicht am 14.04.2010 [2010/15] |
10.03.2010 |
Neuer Eintrag: Teilrechtsverlust: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
18.09.2009 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 21.10.2009 [2009/43] |
05.09.2009 |
Änderung durch den Anmelder |
|
03.07.2009 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.08.2009 [2009/32] |