EP2045936 - Digitales Rundfunksystem und Verfahren zum Senden und Empfangen von elektronischen Dienstführerdaten (ESG) in einem digitalen Rundfunksystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.12.2015 [2015/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/39] |
Frühere [2009/15] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | Erfinder | 01 /
Kim, Sun-Mi c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kim, Hyun-Chul c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 03 /
Kim, Young-Jip c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 04 /
Lee, Byoung-Dai c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 05 /
Bae, Young-Kyu c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2015/01] |
Frühere [2009/15] | 01 /
Kim, Sun-Mi c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
Kim, Hyun-Chul c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
Kim, Young-Jip c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
04 /
Lee, Byoung-Dai c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
05 /
Bae, Young-Kyu c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | Vertreter | Birchenough, Lewis, et al HGF Limited Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | [2015/01] |
Frühere [2013/32] | Birchenough, Lewis, et al Harrison Goddard Foote LLP Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | ||
Frühere [2009/15] | Harrison Goddard Foote 106 Micklegate York YO1 6JX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08165853.6 | 03.10.2008 | [2009/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070100491 | 05.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070100491 | [2009/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2045936 | Datum: | 08.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2045936 | Datum: | 10.08.2011 | [2011/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2045936 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2015/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.07.2011 | Klassifikation | IPC: | H04H60/72 | [2009/15] | CPC: |
H04H60/72 (EP,US);
H04N7/08 (KR);
H04N21/23614 (EP,US);
H04N21/2362 (EP,US);
H04N21/26283 (EP,US);
H04N21/4348 (EP,US);
H04N21/83555 (EP,US);
H04N21/84 (EP,US);
H04N7/015 (KR);
H04N7/12 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2012/16] |
Frühere [2009/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Digitales Rundfunksystem und Verfahren zum Senden und Empfangen von elektronischen Dienstführerdaten (ESG) in einem digitalen Rundfunksystem | [2009/15] | Englisch: | Digital broadcasting system and method for transmitting and receiving electronic service guide (ESG) data in digital broadcasting system | [2009/15] | Französisch: | Système de diffusion numérique et procédé pour transmettre et recevoir des données de guide de services électroniques (ESG) dans un système de diffusion numérique | [2009/15] | Prüfungsverfahren | 03.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/15] | 09.02.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.02.2012 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 16.03.2012 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 07.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.07.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung | 17.07.2014 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.07.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.11.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.01.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1753166 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-9 * paragraph [[0065]] - paragraph [[0066]]; tables 8-14 *; | [A]EP1755274 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-9 * tables 3-11 *; | [XY]WO2007042907 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1,5 * the whole document * [Y] 2-4,6-9; | [Y] - Open Mobile Alliance, "Service Guide for Mobile Broadcast Services Candidate Version 1.0", (20070925), URL: http://member.openmobilealliance.org/ftp/Public_documents/bcast/Permanent_documents/OMA-TS-BCAST_Service_Guide-V1_0-20070925-C.zip, (20110610), XP002641545 [Y] 2-4,6-9 * 5.1.2.1 Service 5.1.2.3 Content 5.1.2.4 Access * | [A] - DVB ORGANIZATION, "39 ESG-Datamodel.pdf", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, (20040924), XP017804889 [A] 1-9 * the whole document * | [A] - DVB ORGANIZATION, "tm-cbms1199_ESGSpec_050419.doc", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, (20050425), XP017805566 [A] 1-9 * the whole document * | [A] - DVB ORGANIZATION, "OMA-BCAST-2005-0338R03-ESG-Datamodel-Comparison-OMA-DVB.doc", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, (20051127), XP017804942 [A] 1-9 * the whole document * | vom Anmelder | WO2007042907 |