EP2068609 - Verfahren zur Geschwindigkeitssteuerung eines Lüfters durch Messung des Umgebungslärms und dieses Verfahren implementierende elektronische Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.06.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.11.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 17.12.2014 [2014/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2013/34] |
Frühere [2010/07] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1, rue Jeanne d'Arc 92443 Issy-les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Frühere [2009/24] | Für alle benannten Staaten THOMSON Licensing 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | Erfinder | 01 /
Mace, PHILIPPE THOMSON 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648, BOULOGNE CEDEX / FR | 02 /
Guitton, Xavier THOMSON 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648, BOULOGNE CEDEX / FR | 03 /
Benezeth, Philippe THOMSON 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648, BOULOGNE CEDEX / FR | [2013/34] |
Frühere [2009/24] | 01 /
Mace, PHILIPPE THOMSON 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648, BOULOGNE CEDEX / FR | ||
02 /
Guitton, Xavier THOMSON 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648, BOULOGNE CEDEX / FR | |||
03 /
Benezeth, Philippe THOMSON 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648, BOULOGNE CEDEX / FR | Vertreter | Arnold, Klaus-Peter, et al Deutsche Thomson OHG Karl-Wiechert-Allee 1D 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2013/34] | Arnold, Klaus-Peter, et al Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Frühere [2011/31] | Thies, Stephan, et al Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Frühere [2009/24] | Benezeth, Philippe J.L. M., et al Thomson, 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08170460.3 | 02.12.2008 | [2009/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070059552 | 04.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0759552 | [2009/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2068609 | Datum: | 10.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2068609 | Datum: | 25.07.2012 | Sprache: | EN | [2012/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2068609 | Datum: | 21.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.2012 | Klassifikation | IPC: | G06F1/20, G05D23/19, H05K7/20 | [2013/09] | CPC: |
H05K7/20209 (EP);
G06F1/206 (EP)
|
Frühere IPC [2012/30] | H05K7/20, F24F11/00, G06F1/20, G05D23/19, G05D23/20 | ||
Frühere IPC [2009/24] | H05K7/20, F24F11/00, G06F1/20, G05D23/20 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2013/14] |
Frühere [2009/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Geschwindigkeitssteuerung eines Lüfters durch Messung des Umgebungslärms und dieses Verfahren implementierende elektronische Vorrichtung | [2009/24] | Englisch: | Method for controlling the speed of a fan using a measurement of the ambient noise and electronic device implementing the method | [2009/24] | Französisch: | Procédé de contrôle de la vitesse d'un ventilateur utilisant la mesure d'un bruit ambiant et dispositif électronique mettant en oeuvre le procédé | [2009/24] | Prüfungsverfahren | 26.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/02] | 28.01.2013 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 01.03.2013 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.03.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.03.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 22.05.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 02.12.2013 | [2014/51] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2004267990 (LIN WEN-YEN [TW]) [Y] 1-4,6-10,12 * paragraphs [0022] - [0025] - [0033]; figures 3-6 * * paragraph [0002] - paragraph [0009] * * paragraph [0022] - paragraph [0049] *; | [Y]WO0251228 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [Y] 1-4,6-10,12 * page 2, line 10 - page 3, line 28; figures 1-4 * * page 1, line 2 - line 4 * * page 2, line 10 - page 4, line 15 *; | [Y]WO2006046179 (PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY [DE], et al) [Y] 1-4,6-10,12 * page 6, lines 6-25 * * page 8, line 8 - page 9, line 12 * * page 11, line 15 - page 12, line 4; figures 1-3,5 * | vom Anmelder | US2004267990 | WO2006046179 |