EP2202435 - Vorrichtung zur Regelung eines Gasstroms [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.10.2011 [2011/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2010/26] | Für alle benannten Staaten Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, CA 95054 / US | Erfinder | 01 /
Sommer, Elisabeth Mörikestrasse 9 63755 Alzenau / DE | 02 /
König, Michael Saarbrücker Strasse 5 60529 Frankfurt / DE | [2010/26] | Vertreter | Schickedanz, Willi Langener Strasse 68 63073 Offenbach / DE | [2010/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08172337.1 | 19.12.2008 | [2010/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2202435 | Datum: | 30.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2009 | Klassifikation | IPC: | F16K41/00 | [2010/26] | CPC: |
C23C14/24 (EP);
C23C14/543 (EP);
F16K41/003 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Regelung eines Gasstroms | [2010/26] | Englisch: | Arrangement for the regulation of a gas stream | [2010/26] | Französisch: | Dispositif de régulation d'un flux gazeux | [2010/26] | Prüfungsverfahren | 09.01.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/26] | 13.08.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/43] | 20.05.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/43] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.03.2010 | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2010 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR902873 (ESCHER WYSS & CIE CONST MEC) [X] 1-5,7 * the whole document *; | [X]US2856151 (PETERS MELVILLE F) [X] 1,5-7 * the whole document *; | [XY]DE2006667 (ELIN UNION AG) [X] 1-4,6,7 * page 4, paragraph 3 - page 5, paragraph 2; figure - * [Y] 5,8,9; | [YD]EP1672715 (APPLIED FILMS GMBH & CO KG [DE]) [YD] 5,8,9 * the whole document *; | [A]EP0972975 (NIPPON KOKAN KK [JP], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]US3448761 (FEINMAN JEROME) [A] 1 * the whole document *; | [A]US2989462 (HAXTON MANFORD R, et al) [A] 1 * the whole document * | vom Anmelder | EP1672715 | WO2006061517 |