EP1967892 - Kontaktlinse und Verfahren zum Verhindern oder Verlangsamen von progressiver Myopie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2015 | Änderung - Erfinder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Auckland Uniservices Limited 70 Symonds Street Auckland / NZ | [2008/37] | Erfinder | 01 /
Phillips, John R. 3 Apihai Street Orakei, Auckland / NZ | [N/P] |
Frühere [2008/37] | 01 /
Phillips, John R. 3 Apihai Street Orakei Auckland / NZ | Vertreter | Brown, David Leslie Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Brown, David Leslie Haseltine Lake Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08250809.4 | 10.03.2008 | [2008/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NZ20070553763 | 09.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 55376307 | US20070905821P | 09.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 905821 P | [2008/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1967892 | Datum: | 10.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.06.2008 | Klassifikation | IPC: | G02C7/04 | [2008/37] | CPC: |
G02C7/044 (EP,KR,US);
G02C7/042 (EP,KR,US);
G02C2202/24 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kontaktlinse und Verfahren zum Verhindern oder Verlangsamen von progressiver Myopie | [2008/37] | Englisch: | Contact lens and method of preventing or slowing myopia progression | [2008/37] | Französisch: | Lentille de contact et procédé pour la prévention ou le ralentissement de la myopie progressive | [2008/37] | Prüfungsverfahren | 06.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/16] | 03.04.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.09.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 25.10.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/29] | 09.06.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 17.06.2015 geplant war | 17.06.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | EP15170723.9 / EP2980632 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.04.2009 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 25.10.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 25.10.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2013 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 13.01.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.01.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 26.01.2010 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0742464 (JOHNSON & JOHNSON VISION PROD [US]) [X] 1-25,27-30,32-45* figure 1; claim 1 *; | [X]US5929969 (ROFFMAN JEFFREY H [US]) [X] 1-25,27-30,32-45 * column 4, line 44 - column 6, line 34; figures 1,7,9,11 *; | [XD]WO2006004440 (AUCKLAND UNISERVICES LTD [NZ], et al) [XD] 1-45 * figures 1-5; claim 1 * | Prüfung | US2003058407 | vom Anmelder | WO2006004440 |