Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
30.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] |
10.07.2009 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
10.07.2009 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 12.08.2009 [2009/33] |
12.11.2008 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 03.12.2008 [2008/49] |