EP1978610 - Steckdose mit doppelter Stromversorgungskonfiguration [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.11.2009 [2009/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Legrand France 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 Limoges / FR | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Für alle benannten Staaten LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 Limoges / FR | Erfinder | 01 /
Mondary, Philippe Le Bourg 87700 Saint Priest-sous-Aixe / FR | [2008/41] | Vertreter | Orsini, Fabienne, et al Jacobacci Coralis Harle 14/16, rue Ballu 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Orsini, Fabienne, et al CORALIS 85 boulevard Malesherbes 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08290326.1 | 03.04.2008 | [2008/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070002546 | 06.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0702546 | [2008/41] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1978610 | Datum: | 08.10.2008 | Sprache: | FR | [2008/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.07.2008 | Klassifikation | IPC: | H01R29/00 | [2008/41] | CPC: |
H01R29/00 (EP);
H01R13/4532 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2009/25] |
Frühere [2008/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steckdose mit doppelter Stromversorgungskonfiguration | [2008/41] | Englisch: | Power socket with double input configuration | [2008/41] | Französisch: | Prise de courant à double configuration d'alimentation | [2008/41] | Prüfungsverfahren | 09.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/46] | 27.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/46] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR984596 (LEBEUF) [A] 1 * figures 1-3 *; | [A]FR2763431 (MARCOZ BRUNO PAUL CLAUDE [FR]) [A] 1 * figures 1-3,5 * * page 1, line 5 * * page 4, line 1 - line 15 *; | [A]FR2529719 (COATAUDON JACQUES DE [FR]) [A] 1 * figures 1,2 *; | [A]EP0822622 (MERTEN GMBH & CO KG GEB [DE]) [A] 1 * figure 2 * | vom Anmelder | FR984596 |