EP2067979 - Sound attenuation device for the intake line of an internal combustion engine and intake line including same [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.12.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 01.02.2012 [2012/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hutchinson 2, rue Balzac 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2009/24] | Für alle benannten Staaten Hutchinson 2 Rue Balzac 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Caliskan, Alper 29 rue de la Prairie 45140 St Jean de la Ruelle / FR | [2009/24] | Vertreter | Bolinches, Michel Jean-Marie, et al Cabinet Orès 36, rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2009/24] | Bolinches, Michel Jean-Marie, et al Cabinet Orès 36, rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08291140.5 | 03.12.2008 | [2009/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070008486 | 05.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0708486 | [2009/24] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2067979 | Datum: | 10.06.2009 | Sprache: | FR | [2009/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2067979 | Datum: | 17.02.2010 | Sprache: | FR | [2010/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.2009 | Klassifikation | IPC: | F02M35/12, F01N13/00, F04B39/00, F16L55/033 | [2010/07] | CPC: |
F02M35/1216 (EP);
F02M35/1233 (EP);
F02M35/1266 (EP);
F02M35/1283 (EP);
F16L55/033 (EP);
F16L55/0335 (EP)
|
Frühere IPC [2009/24] | F02M35/12, F01N7/00, F04B39/00, F16L55/033 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sound attenuation device for the intake line of an internal combustion engine and intake line including same | [2009/24] | Englisch: | Schalldämpfer für Zuführleitung einer Brennkraftmaschine und Zuführleitung, die diesen Schalldämpfer umfasst | [2009/24] | Französisch: | Dispositif d'atténuation acoustique pour ligne d'admission d'un moteur thermique, et ligne d'admission l'incorporant | [2009/24] | Prüfungsverfahren | 15.06.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/31] | 14.09.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.12.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.12.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/04] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.02.2010 | CY | 17.02.2010 | DK | 17.02.2010 | EE | 17.02.2010 | FI | 17.02.2010 | HR | 17.02.2010 | IE | 17.02.2010 | LT | 17.02.2010 | LV | 17.02.2010 | MT | 17.02.2010 | NL | 17.02.2010 | BG | 17.05.2010 | NO | 17.05.2010 | GR | 18.05.2010 | IS | 17.06.2010 | [2012/05] |
Frühere [2011/25] | AT | 17.02.2010 | |
CY | 17.02.2010 | ||
DK | 17.02.2010 | ||
EE | 17.02.2010 | ||
FI | 17.02.2010 | ||
HR | 17.02.2010 | ||
IE | 17.02.2010 | ||
LT | 17.02.2010 | ||
LV | 17.02.2010 | ||
NL | 17.02.2010 | ||
BG | 17.05.2010 | ||
NO | 17.05.2010 | ||
GR | 18.05.2010 | ||
IS | 17.06.2010 | ||
Frühere [2010/45] | AT | 17.02.2010 | |
FI | 17.02.2010 | ||
HR | 17.02.2010 | ||
LT | 17.02.2010 | ||
LV | 17.02.2010 | ||
NL | 17.02.2010 | ||
NO | 17.05.2010 | ||
IS | 17.06.2010 | ||
Frühere [2010/44] | AT | 17.02.2010 | |
FI | 17.02.2010 | ||
HR | 17.02.2010 | ||
LT | 17.02.2010 | ||
LV | 17.02.2010 | ||
NO | 17.05.2010 | ||
IS | 17.06.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4244442 (SCARTON HENRY A, et al) [A] 1 * column 6, lines 50-59; figure 11 *; | [A]WO9709527 (WOLF WOCO & CO FRANZ J [DE], et al) [A] 1-16 * page 2, line 15 - page 3, line 17 * * page 5, lines 9-20 * * page 6, line 15 - page 7, line 4 * * figure 1 *; | [AD]DE19956172 (UMFOTEC UMFORMTECHNIK GMBH [DE], et al) [AD] 1-16 * abstract *; | [A]EP1255071 (MECAPLAST SAM [MC]) [A] 1-16 * column 5, line 58 - column 6, line 9 * * column 11, lines 15-19 * * paragraphs [0015] , [0024] , [0027] - [0031] - [0035] , [0039] * * figures 1,5a,7,9a *; | [PA]EP1865188 (MANN & HUMMEL GMBH [DE]) [PA] 1-16* the whole document * | vom Anmelder | DE19956172 | EP1255071 |