EP2070818 - Verfahren zur Stromversorgung von Stellantrieben, die mit dem Fahrwerk eines Flugzeugs verbunden sind [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 07.08.2013 [2013/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Messier-Bugatti Zone Aéronautique Louis Bréguet 78140 Velizy Villacoublay / FR | [2009/25] | Erfinder | 01 /
Frank, David 4 rue Auguste Perret 75013 Paris / FR | 02 /
Mehez, Jérôme 27 voie de Compiègne 91390 Morsang sur Orge / FR | [2009/25] | Vertreter | Parzy, Benjamin Alain, et al Cabinet Boettcher 16, rue Médéric 75017 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2009/25] | Parzy, Benjamin Alain, et al Cabinet Boettcher 22, rue du Général Foy 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08291191.8 | 15.12.2008 | [2009/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070008678 | 13.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0708678 | [2009/25] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2070818 | Datum: | 17.06.2009 | Sprache: | FR | [2009/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2070818 | Datum: | 28.07.2010 | Sprache: | FR | [2010/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.2009 | Klassifikation | IPC: | B64C25/44 | [2009/25] | CPC: |
B64C25/22 (EP,US);
B64C25/44 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Stromversorgung von Stellantrieben, die mit dem Fahrwerk eines Flugzeugs verbunden sind | [2009/25] | Englisch: | Method of supplying power to actuators associated with an aircraft landing gear | [2009/25] | Französisch: | Procédé d'alimentation en énergie d'actionneurs associés à un train d'atterrissage d'aéronef | [2009/25] | Prüfungsverfahren | 04.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/02] | 23.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/27] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.07.2010 | CY | 28.07.2010 | CZ | 28.07.2010 | DK | 28.07.2010 | EE | 28.07.2010 | FI | 28.07.2010 | HR | 28.07.2010 | IE | 28.07.2010 | LT | 28.07.2010 | LV | 28.07.2010 | MT | 28.07.2010 | NL | 28.07.2010 | PL | 28.07.2010 | PT | 28.07.2010 | RO | 28.07.2010 | SE | 28.07.2010 | SI | 28.07.2010 | SK | 28.07.2010 | TR | 28.07.2010 | BG | 28.10.2010 | NO | 28.10.2010 | GR | 29.10.2010 | IS | 28.11.2010 | LU | 15.12.2010 | BE | 31.12.2010 | MC | 31.12.2010 | HU | 29.01.2011 | [2013/32] |
Frühere [2012/47] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
TR | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
LU | 15.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
HU | 29.01.2011 | ||
Frühere [2012/44] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
LU | 15.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
HU | 29.01.2011 | ||
Frühere [2012/42] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
HU | 29.01.2011 | ||
Frühere [2012/05] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
Frühere [2011/45] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
Frühere [2011/34] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
Frühere [2011/26] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2400587 (LIVERS CARLOS B) [A] 1 * column 2, lines 20-35; figure 1 *; | [A]US2569670 (CHARLES HOLLERITH) [A] 1* the whole document *; | [AD]CA2479482 (LIEBHERR AEROSPACE GMBH [DE]) [AD] 1-7 * page 1, paragraph 2 - page 4, paragraph 1 * * page 5, paragraph 1 - page 6, paragraph 3 * * page 8, paragraph 2 - page 10, paragraph 1; figures 1,2 * | vom Anmelder | CA2479482 |