EP2141802 - Verstärker mit geschalteten Kondensatoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.12.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.01.2011 [2011/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics SA 29, Boulevard Romain Rolland 92120 Montrouge / FR | [2010/01] | Erfinder | 01 /
Sabut, Marc 15, Rue Paul Mistral 38320 Eybens / FR | 02 /
Gicquel, Hugo 4, Rue Irvoy 38000 Grenoble / FR | 03 /
Reaute, Fabien 45, Rue du Guichet 38140 Renage / FR | 04 /
Van Zanten, François 8, Allée de la Roseraie 38240 Meylan / FR | [2010/01] | Vertreter | de Beaumont, Michel 1bis, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | [2010/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08305375.1 | 03.07.2008 | [2010/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2141802 | Datum: | 06.01.2010 | Sprache: | EN | [2010/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.2009 | Klassifikation | IPC: | H03F3/00 | [2010/01] | CPC: |
H03F3/005 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2010/36] |
Frühere [2010/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verstärker mit geschalteten Kondensatoren | [2010/01] | Englisch: | Switched capacitor amplifier | [2010/01] | Französisch: | Amplificateur de condensateur commuté | [2010/01] | Prüfungsverfahren | 07.07.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/02] | 12.08.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/02] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2010 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5973536 (MAEJIMA TOSHIO [JP]) [X] 1-3,6,7,9,10,12-15 * abstract *; | [X]US2008094140 (LIM SEUNG-HYUN [KR], et al) [X] 1,2,6,10,12-14 * paragraph [0030] - paragraph [0038]; figures 3-6A * * abstract *; | [A]US7345530 (LI JIPENG [US], et al) [A] 1-3,13-15 * the whole document *; | [A] - TERTULIEN NDJOUNTCHE ET AL, "Improved Structures for Programmable Filters: Application in a Switched-Capacitor Adaptive Filter Design", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II: EXPRESS BRIEFS, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (19990901), vol. 46, no. 9, ISSN 1057-7130, XP011013120 [A] 1-3,13 * figure 8 * | [A] - AZIZI M Y ET AL, "Thermal noise analysis of multi-bit SC gain-stages for low-voltage high-resolution pipeline ADC design", SIGNALS, CIRCUITS AND SYSTEMS, 2003. SCS 2003. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JULY 10-11, 2003, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20030710), vol. 2, ISBN 978-0-7803-7979-4, pages 581 - 584, XP010655342 [A] 1-3,13 * figure 1 * |