EP2117085 - Verriegelte Steckdose [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.09.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.09.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.10.2010 [2010/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bocchiotti S.p.A. Societa' per l'Industria Elettrotecnica Via Vittor Pisani, 16 I-20124 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2009/46] | Für alle benannten Staaten Bocchiotti S.p.A. Societa' per l'Industria Elettrotecnica Via Vittor Pisani, 16 20124 Milano / IT | Erfinder | 01 /
Nardi, Ivo Via S.M. della Costa, 46/1 16154 Genova / IT | 02 /
Cepolina, Francesco Via Garibaldi, 13/1 16030 Sori, Genova / IT | 03 /
Cometto, Manuel Via Lodovico Calda, 36/3 16153 Genova / IT | 04 /
Shahbazians, Vahan Via Montevideo, 10/12 16129 Genova / IT | [2009/46] | Vertreter | Leihkauf, Steffen Falk, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2009/46] | Leihkauf, Steffen Falk, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08425313.7 | 08.05.2008 | [2009/46] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2117085 | Datum: | 11.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.2008 | Klassifikation | IPC: | H01R13/707, H01R13/713, H01R13/74, H01R13/502 | [2009/46] | CPC: |
H01R13/707 (EP);
H01R13/713 (EP);
H01R13/74 (EP);
H01R13/502 (EP);
H01R13/516 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | [2010/28] |
Frühere [2009/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verriegelte Steckdose | [2009/46] | Englisch: | Interlocked electrical outlet | [2009/46] | Französisch: | Prise électrique asservie | [2009/46] | Prüfungsverfahren | 12.05.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/43] | 18.06.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/43] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2010 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US6106320 (GUNN DONALD JAMES [US]) [X] 1,4 * abstract * * column 5, lines 19-48 * * column 7, lines 22-25 * * figures 1-10 * [Y] 9,10,18; | [Y]US5670763 (SPENCER CHARLES JEFFREY [US]) [Y] 9,10,18 * abstract * * column 2, line 43 - column 3, line 11 * * figures 1-3,17,18 *; | [Y]GB1101637 (AMP INC) [Y] 9,10,18 * page 2, column R, lines 81-106 * * figures 1,2 *; | [A]DE20204816U (ILME SPA [IT]) [A] 1-18 * abstract * * page 5, paragraph 1 - page 7, paragraph 1 * * figures 1-5 * |