EP2243002 - VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR MESSUNG EINER EIGENSCHAFT, DIE VON MASSE ABHÄNGT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.12.2015 [2015/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hochschule Rapperswil HSR Oberseestrasse 10 8640 Rapperswil / CH | [2010/43] | Erfinder | 01 /
BUCHER, Benno Burgstrasse 99 CH-8706 Meilen / CH | 02 /
DOMBI, Adam Goethestrasse 11 CH-8712 Stäfa / CH | [2010/43] | Vertreter | Schalch, Rainer E. Blum & Co. AG Vorderberg 11 8044 Zürich / CH | [2010/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08700532.8 | 28.01.2008 | [2010/43] | WO2008CH00027 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009094787 | Datum: | 06.08.2009 | Sprache: | EN | [2009/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2243002 | Datum: | 27.10.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.08.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.08.2009 | Klassifikation | IPC: | G01G9/00 | [2010/43] | CPC: |
G01G9/00 (EP);
G01V7/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR MESSUNG EINER EIGENSCHAFT, DIE VON MASSE ABHÄNGT | [2010/43] | Englisch: | A METHOD AND DEVICE FOR MEASURING A PROPERTY DEPENDING ON MASS | [2010/43] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR MESURER UNE PROPRIÉTÉ DÉPENDANT DE LA MASSE | [2010/43] | Eintritt in die regionale Phase | 19.08.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.08.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.08.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.08.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/43] | 19.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.08.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/53] | 27.08.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2015 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]EP1541978 (METTLER TOLEDO GMBH [CH] METTLER TOLEDO AG [CH]) [X] 1-8,10,20 * paragraph [0032] - paragraph [0039] * * paragraph [0048] * * figures 1-5,10 * [Y] 1-20; | [Y]WO9840706 (GREGOR MANFRED ALEXANDER [DE]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [Y]WO9815802 (GREGOR MANFRED ALEXANDER [DE]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [Y]DE19927026 (GREGOR MANFRED A [DE]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [Y]WO2006005218 (POST AKADEMISCHES FORUM [CH]; MARX CHRISTOPH [CH]) [Y] 1-20 * the whole document * |