EP2129807 - VERFAHREN ZUR REDUKTION EINER HOCHCHROMHALTIGEN SCHLACKE IN EINEM ELEKTROLICHTBOGENOFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMS Siemag AG Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE | [2009/50] | Erfinder | 01 /
REICHEL, Johann Bockumer Strasse 368 40489 Düsseldorf / DE | 02 /
ROSE, Lutz Im alten Bruch 19 47259 Duisburg / DE | [2009/50] | Vertreter | Klüppel, Walter Hemmerich & Kollegen Patentanwälte Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Frühere [2012/37] | Klüppel, Walter Hemmerich & Kollegen Patentanwälte Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | ||
Frühere [2009/50] | Klüppel, Walter Hemmerich & Kollegen Patentanwälte Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08701060.9 | 10.01.2008 | [2009/50] | WO2008EP00138 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071006529 | 09.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007006529 | [2009/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008095575 | Datum: | 14.08.2008 | Sprache: | DE | [2008/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2129807 | Datum: | 09.12.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 14.08.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2129807 | Datum: | 12.09.2012 | Sprache: | DE | [2012/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.08.2008 | Klassifikation | IPC: | C21C7/00, C21C5/52, C21C5/54 | [2009/50] | CPC: |
C21C5/527 (EP,US);
C21C7/00 (KR);
C21C5/52 (KR);
C21C5/54 (EP,KR,US);
C21C7/0087 (EP,US);
C21C2007/0062 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR REDUKTION EINER HOCHCHROMHALTIGEN SCHLACKE IN EINEM ELEKTROLICHTBOGENOFEN | [2009/50] | Englisch: | METHOD FOR THE REDUCTION OF A SLAG HAVING A HIGH DEGREE OF CHROMIUM IN AN ELECTRIC ARC FURNACE | [2009/50] | Französisch: | PROCÉDÉ DE RÉDUCTION D'UN LAITIER À HAUTE TENEUR EN CHROME DANS UN FOUR À ARC ÉLECTRIQUE | [2009/50] | Eintritt in die regionale Phase | 09.09.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.09.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.09.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.05.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.09.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/50] | 21.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.12.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.06.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 13.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.01.2008 | CY | 12.09.2012 | CZ | 12.09.2012 | DK | 12.09.2012 | EE | 12.09.2012 | HR | 12.09.2012 | LT | 12.09.2012 | LV | 12.09.2012 | MT | 12.09.2012 | NL | 12.09.2012 | PL | 12.09.2012 | RO | 12.09.2012 | SI | 12.09.2012 | SK | 12.09.2012 | TR | 12.09.2012 | BG | 12.12.2012 | NO | 12.12.2012 | GR | 13.12.2012 | IE | 10.01.2013 | LU | 10.01.2013 | IS | 12.01.2013 | PT | 14.01.2013 | CH | 31.01.2013 | LI | 31.01.2013 | MC | 31.01.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
DK | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
MT | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
TR | 12.09.2012 | ||
BG | 12.12.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IE | 10.01.2013 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2014/32] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
DK | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
MT | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
BG | 12.12.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IE | 10.01.2013 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2014/07] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
DK | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
BG | 12.12.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IE | 10.01.2013 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2013/48] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
DK | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
BG | 12.12.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2013/37] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
DK | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
BG | 12.12.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
DK | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
BG | 12.12.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
Frühere [2013/28] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
PT | 14.01.2013 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
PL | 12.09.2012 | ||
RO | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
SK | 12.09.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 12.09.2012 | |
CZ | 12.09.2012 | ||
EE | 12.09.2012 | ||
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
NL | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
IS | 12.01.2013 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 12.09.2012 | |
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
LV | 12.09.2012 | ||
SI | 12.09.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
GR | 13.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 12.09.2012 | |
HR | 12.09.2012 | ||
LT | 12.09.2012 | ||
NO | 12.12.2012 | ||
Frühere [2013/08] | LT | 12.09.2012 | |
NO | 12.12.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]EP0655508 (SVILUPPO MATERIALI SPA [IT]) [Y] 5 * abstract * * column 2, line 40 - column 4, line 34 * * claim 1 * [A] 1-4,6-13; | [AD]EP0829545 (USINOR SACILOR [FR], et al) [AD] 1-13 * abstract * * column 1, line 1 - column 2, line 58 ** claim 1 *; | [XY]WO0014287 (UDDEHOLM TECHNOLOGY AKTIEBOLAG [SE], et al) [X] 1-4,6-13 * abstract * * page 2, line 24 - line 37 * * page 3, line 28 - page 4, line 4 * * page 4, line 13 - page 5, line 19 * * page 6, line 1 - line 9 * * page 6, line 30 - page 7, line 1 * * page 7, line 5 - page 7, line 11 * * claims 1,3-9 * [Y] 5; | [XDY]WO2004104232 (SMS DEMAG AG [DE], et al) [XD] 1-4,6-13 * abstract * * page 1, line 30 - page 2, line 9 * * page 3, line 8 - line 33 * * page 4, line 12 - line 35 * * page 5, line 15 - line 20 * * page 6, line 8 - line 32 * * claims 1-6,9,10 * * figure 1 * [Y] 5; | [XP]DE102006004532 (SMS DEMAG AG [DE]) [XP] 1-4,6-13 * abstract * * paragraph [0002] * * paragraph [0007] - paragraph [0017] * * claims 1,3,12-14 * * figure 1 * |