|
17.07.2013 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.09.2012 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.08.2012 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.08.2012 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.08.2012 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.08.2012 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.08.2012 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
04.05.2012 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.05.2012 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
04.05.2012 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2012 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
24.12.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
24.12.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
24.12.2010 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
21.12.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.12.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.12.2010 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
04.11.2010 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.11.2010 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.10.2010 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.06.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.06.2010 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.11.2009 |
Schreiben das automatische Abbuchungsverfahren betreffend |
Recherche / Prüfung |
224 |
|
11.11.2009 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.10.2009 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
08.10.2009 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.08.2009 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.08.2009 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
06.08.2009 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
06.08.2009 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.06.2009 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
25.06.2009 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.06.2009 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
19.06.2009 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.05.2009 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
25.05.2009 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
25.05.2009 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.05.2009 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
14.05.2009 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.05.2009 |
Antrag auf Namensänderung |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
08.05.2009 |
Antrag auf Namensänderung |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
02.09.2008 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
27.08.2008 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
27.08.2008 |
Antwort auf Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
27.08.2008 |
Antwort auf Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
18.08.2008 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2008 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.08.2008 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.08.2008 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
17.06.2008 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
17.06.2008 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
24.05.2008 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
22.01.2008 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
22.01.2008 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
22.01.2008 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
9 |
|
22.01.2008 |
Einreichung betreffend Vertretung |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
11.01.2008 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
11.01.2008 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
11.01.2008 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
7 |
|
11.01.2008 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
1 |