EP2111416 - EISEN-KOHLENHYDRAT-KOMPLEX-VERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 25.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VIFOR (INTERNATIONAL) AG Rechenstrasse 37 9001 St. Gallen / CH | [2009/44] | Erfinder | 01 /
REIM, Stefan Wolfgangstrasse 6 CH-9014 St. Gallen / CH | 02 /
GEISSER, Peter Marweesstrasse 8 CH-9014 St. Gallen / CH | [2009/44] | Vertreter | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [2022/13] |
Frühere [2014/11] | Gille Hrabal Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2009/44] | Bröcher, Dirk Joachim Gille Hrabal Struck Neidlein Prop Roos Brucknerstr. 20 40593 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08707897.8 | 15.01.2008 | [2009/44] | WO2008EP50387 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20070100803 | 19.01.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 07100803 | [2009/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008087135 | Datum: | 24.07.2008 | Sprache: | DE | [2008/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2111416 | Datum: | 28.10.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.07.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2111416 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | DE | [2019/20] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP2111416 | Datum: | 30.03.2022 | Sprache: | DE | [2022/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.07.2008 | Klassifikation | IPC: | C08B37/00, C07H23/00, C08B37/16, C08B37/02, A61K33/26, A61K31/715 | [2009/44] | CPC: |
C08B31/00 (EP,US);
C08B37/00 (EP,KR,US);
A61K31/7135 (EP,US);
A61K31/715 (KR);
A61K33/26 (EP,KR,US);
A61P3/12 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P7/06 (EP);
C07H23/00 (KR);
C08B37/0021 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/20] |
Frühere [2009/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EISEN-KOHLENHYDRAT-KOMPLEX-VERBINDUNGEN | [2009/44] | Englisch: | IRON-HYDROCARBON COMPLEX COMPOUNDS | [2009/44] | Französisch: | COMPOSÉS COMPLEXES DE FER/GLUCIDES | [2009/44] | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/44] | 13.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.03.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.03.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
13.02.2020
17.02.2020
ADMISSIBLE N.V. Nutricia Eerste Stationsstraat 186 2712 HM Zoetermeer / NL Vertreter des Einsprechenden Schrell, Andreas Gleiss Große Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | [2020/13] | 03.03.2020 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 13.07.2020 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 12.07.2021 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 12.07.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | 28.07.2021 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 28.07.2021 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 16.11.2021 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 16.02.2022 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 18.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.01.2008 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | AT | 15.01.2020 | IE | 15.01.2020 | LU | 15.01.2020 | BE | 31.01.2020 | [2022/30] |
Frühere [2022/27] | HU | 15.01.2008 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
AT | 15.01.2020 | ||
IE | 15.01.2020 | ||
LU | 15.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
Frühere [2021/25] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
AT | 15.01.2020 | ||
IE | 15.01.2020 | ||
LU | 15.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
Frühere [2021/08] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 15.01.2020 | ||
LU | 15.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
Frühere [2020/51] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
LU | 15.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
Frühere [2020/46] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
LU | 15.01.2020 | ||
Frühere [2020/39] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]RU2198665 ; | [X]GB1111929 (BAYER AG) [X] 10-12,15,17,19-27 * examples 1,2,6 * * claim - * * page 1, line 1 - page 2, line 31 *; | [X]EP0044050 (HAUSMANN AG LABOR [CH]) [X] 1-27 * page 3, line 6 - page 8, line 5 * * example . *; | [A]US6461651 (LEUSNER STEVEN J [US], et al) [A] 1-27 * claim - *; | [DA]WO2004037865 (VIFOR INT AG [CH], et al) [DA] 1-27* page 5 - page 6; example - *; | [X]WO2005000210 (CHROMACEUTICAL ADVANCED TECH [US]) [X] 1-27 * examples 12,13 *; | [X]WO2005116046 (CILAG AG [CH], et al) [X] 1-27 * page 1, line 1 - line 25 * * page 5, line 8 - page 6, line 14 * * page 7, line 14 - line 22 * * example - *; | [X] - "Method for preparing iron-containing medicinal agent", DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2003, no. 71, Database accession no. 2003-754172, XP002449716 & RU2198665 C1 20030220 (A BIO CO LTD) [X] 1-27 * abstract * | [ ] - CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession no. 139:169280, URL: STN [ ] * column A * | Einspruch | BRPI0303685 | EP0297681 | EP0297680 | DE3844065 | WO2006006897 | - WIKIPEDIA ARTICLE, 2 October 2020 (2020-10-02), XP055689855, Retrieved from the Internet | - Demaeyer, Et Al, "Preventing and controlling iron deficiency Anaemia trough primary health care", World Health Organization Geneva, (19890101), XP055689861 |