EP2141993 - ANTIMIKROBIELLE ZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 28.10.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.10.2016 | Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung | 28.10.2016 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 30.11.2016 [2016/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Clariant International Ltd Rothausstrasse 61 4132 Muttenz / CH | [2016/40] |
Frühere [2015/38] | Für alle benannten Staaten CLARIANT INTERNATIONAL LTD Rothausstrasse 61 4132 Muttenz / CH | ||
Frühere [2010/02] | Für alle benannten Staaten Clariant Finance (BVI) Limited Citco Building Wickhams Cay P.O. Box 662 Road Town, Tortola / VG | Erfinder | 01 /
FALK, Uwe Lönsstrasse 8 63486 Bruchköbel / DE | 02 /
WALTER, Michael, Marcus Am Bahnhof 14 65835 Liederbach / DE | 03 /
GROHMANN, Jörg Am Schäfersberg 20 B 65527 Niedernhausen / DE | [2010/02] | Vertreter | Mikulecky, Klaus, et al Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Patent & License Management Chemicals Industriepark Höchst, G 860 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2010/02] | Mikulecky, Klaus, et al Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Group Intellectual Property Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08715876.2 | 20.02.2008 | [2010/02] | WO2008EP01305 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071009450 | 27.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007009450 | DE20071017178 | 12.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007017178 | [2010/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008104310 | Datum: | 04.09.2008 | Sprache: | DE | [2008/36] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2141993 | Datum: | 13.01.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.09.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.06.2009 | Klassifikation | IPC: | A01N43/80, A01N37/02, A01N37/36, A01N37/40, A01N59/16, A01P3/00, A01P1/00 | [2010/02] | CPC: |
A01N43/80 (EP,US);
A01N59/16 (EP,US)
| C-Set: |
A01N43/80, A01N2300/00 (US,EP);
A01N59/16, A01N2300/00 (US,EP);
A01N59/16, A01N25/08, A01N25/30, A01N43/80 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTIMIKROBIELLE ZUSAMMENSETZUNGEN | [2010/02] | Englisch: | ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS | [2010/02] | Französisch: | COMPOSITIONS ANTIMICROBIENNES | [2010/02] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.12.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/02] | 13.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.10.2016 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2016/48] | 27.10.2016 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 05.07.2017 geplant war | 05.07.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.07.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]GB1389940 (ROHM & HAAS) [X] 1-17 * claims 1-3,13 * * page 7, column 1, paragraph L - column 2, paragraph 1 * [Y] 3,4,14; | [XY]US4150026 (MILLER GEORGE A, et al) [X] 1-17 * claim 1 * * column 17, lines 1-3 * [Y] 3,4,14; | [X]EP0106562 (ROHM & HAAS [US]) [X] 1-17 * claims 1-10 *; | [X]EP0112610 (ROHM & HAAS [US]) [X] 1-17 * claims 1-14 *; | [DY]EP0116865 (KANEBO LTD [JP], et al) [DY] 3,4,14* claims 1-8 *; | [DY]EP0251783 (JOHNSON MATTHEY PLC [GB]) [DY] 3,4,14 * claims 1-8 *; | [XY]WO9107395 (THOR CHEMIE GMBH [DE]) [X] 1-17 * page 4, paragraphs 3,4 * * claims 1-13 * [Y] 3,4,14; | [XY]US5364649 (ROSSMOORE LEONARD A [US], et al) [X] 1-17 * column 2, lines 52-58 * * tables 1,2 * [Y] 3,4,14; | [XY]EP0654470 (RIEDEL DE HAEN AG [DE]) [X] 1-17 * examples 1,4,5 * * claims 1-8 * [Y] 3,4,14; | [X]JPH0892019 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD) [X] 1-17 * paragraphs [0005] , [0007] , [0009] , [0011] *; | [DY]EP0734651 (JOHNSON MATTHEY PLC [GB]) [DY] 3,4,14 * claims 1-10 *; | [XY]FR2745579 (GOODYEAR TIRE & RUBBER [US]) [X] 1-17 * claim 7 * * examples 11,12,14-16 * * page 6, lines 3-22 * [Y] 3,4,14; | [XY]EP0834253 (SUGANUMA AKIO [JP], et al) [X] 1-17 * claims 2,3,5 * * examples 1-6 * [Y] 3,4,14; | [XY]JPH11107162 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD) [X] 1-17 * claims 1-7 * * paragraphs [0016] , [0028] , [0071] * [Y] 3,4,14; | [X]JP2000026205 (SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD) [X] 1-17 * claims 1,5 * * example 6 *; | [X]WO2004009055 (MICROBAN PRODUCTS [US], et al) [X] 1-17 * claims 1,2,4,5 *; | [X]WO2004099308 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [X] 1-17 * claims 1,2 * * page 10, lines 16-18 * * page 14, lines 10-14 * * page 16, lines 1,2 *; | [PX]WO2007026004 (THOR GMBH [DE], et al) [PX] 1-17 * claims 1-22 * * page 3, paragraph 3 *; | [PX]WO2007087326 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US], et al) [PX] 1-17 * claim 2 * * page 6, lines 18-24 *; | [E]EP1941797 (ROHM & HAAS [US]) [E] 1-17 * paragraph [0004] *; | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1984, no. 39, Database accession no. 1984-240128, XP002425225 & JPS59142543 A 19840815 (KONISHIROKU PHOTO IND CO LTD) [X] 1-17 * abstract * |