EP2137024 - KOMPAKTE SITZANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.03.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2018 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: MT | veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gordon Murray Design Limited Wharfside Broadford Park Shalford Surrey GU4 8EP / GB | [2010/01] | Erfinder | 01 /
MURRAY, Ian, Gordon Willow Cottage Cut Mill House Suffield Lane Puttenhamrd GU3 1BG / GB | [2015/18] |
Frühere [2010/01] | 01 /
MURRAY, Ian, Gordon Willow Cottage Cut Mill House Suffield Lane Puttenhamrd GU3 1BG / GB | Vertreter | Downing, Michael Philip, et al Downing IP Limited Grosvenor House 7 Horseshoe Crescent Beaconsfield, Bucks. HP9 1LJ / GB | [N/P] |
Frühere [2012/23] | Downing, Michael Philip, et al Downing IP Oak House Oak End Way Gerrards Cross Buckinghamshire SL9 8BR / GB | ||
Frühere [2010/01] | Unwin, Stephen Geoffrey, et al Fry Heath & Spence LLP The Gables Massetts Road Horley Surrey RH6 7DQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08718734.0 | 14.03.2008 | [2010/01] | WO2008GB00892 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20070004966 | 15.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0704966 | [2010/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008110814 | Datum: | 18.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/38] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2137024 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.09.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2137024 | Datum: | 29.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.07.2009 | Klassifikation | IPC: | B60N2/01 | [2010/01] | CPC: |
B60N2/01 (EP,GB,US);
B60N2/36 (EP,GB,US);
B62D31/003 (EP,GB,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/18] |
Frühere [2010/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPAKTE SITZANORDNUNG | [2010/01] | Englisch: | COMPACT SEATING ARRANGEMENT | [2010/01] | Französisch: | DISPOSITION COMPACTE DE SIÈGES | [2010/01] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/53] | 16.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.12.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP15162080.4 / EP2939868 | EP15162090.3 / EP2939869 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.10.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 01.02.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.03.2008 | AT | 29.04.2015 | BE | 29.04.2015 | CY | 29.04.2015 | DK | 29.04.2015 | EE | 29.04.2015 | HR | 29.04.2015 | LT | 29.04.2015 | LV | 29.04.2015 | MC | 29.04.2015 | SE | 29.04.2015 | SI | 29.04.2015 | NO | 29.07.2015 | GR | 30.07.2015 | IS | 29.08.2015 | PT | 31.08.2015 | [2018/31] |
Frühere [2018/28] | HU | 14.03.2008 | |
AT | 29.04.2015 | ||
BE | 29.04.2015 | ||
CY | 29.04.2015 | ||
DK | 29.04.2015 | ||
EE | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
MC | 29.04.2015 | ||
MT | 29.04.2015 | ||
SE | 29.04.2015 | ||
SI | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 29.04.2015 | |
BE | 29.04.2015 | ||
DK | 29.04.2015 | ||
EE | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
MC | 29.04.2015 | ||
MT | 29.04.2015 | ||
SE | 29.04.2015 | ||
SI | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 29.04.2015 | |
BE | 29.04.2015 | ||
DK | 29.04.2015 | ||
EE | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
MC | 29.04.2015 | ||
SI | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/37] | AT | 29.04.2015 | |
BE | 29.04.2015 | ||
DK | 29.04.2015 | ||
EE | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
SI | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 29.04.2015 | |
DK | 29.04.2015 | ||
EE | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
SI | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 29.04.2015 | |
DK | 29.04.2015 | ||
EE | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/07] | AT | 29.04.2015 | |
DK | 29.04.2015 | ||
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 29.04.2015 | |
HR | 29.04.2015 | ||
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2015/50] | HR | 29.04.2015 | |
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
IS | 29.08.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | HR | 29.04.2015 | |
LT | 29.04.2015 | ||
LV | 29.04.2015 | ||
NO | 29.07.2015 | ||
GR | 30.07.2015 | ||
PT | 31.08.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]WO9218347 (MCLAREN CARS NV [GB]); | [Y]US5538309 (MURRAY GORDON [GB]); | [Y]DE29518853U (MOHR ERNST DIPL ING [CH]); | [E]US2009072572 (SCHEINBERG DAVID [US]) | vom Anmelder | WO9218347 | US5538309 | DE29518853U |