EP2116562 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CYCLISCHEM POLYARYLENSULFID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toray Industries, Inc. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8666 / JP | [2009/46] | Erfinder | 01 /
HORIUCHI, Shunsuke c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | 02 /
YAMASHITA, Kohei c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | 03 /
TSUCHIYA, Kayo c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | 04 /
YAMAUCHI, Koji c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | [2018/39] |
Frühere [2009/46] | 01 /
HORIUCHI, Shunsuke c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | ||
02 /
YAMASHITA, Kohei c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | |||
03 /
TSUCHIYA, Kayo c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | |||
04 /
YAMAUCHI, Koji c/o Nagoya Plant Toray Industries Inc. 9-1 Oe-cho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 455-8502 / JP | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [2018/39] | Webster, Jeremy Mark, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | ||
Frühere [2009/46] | Webster, Jeremy Mark, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08720905.2 | 27.02.2008 | [2009/46] | WO2008JP53357 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070049379 | 28.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007049379 | JP20070181518 | 10.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007181518 | [2009/46] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008105438 | Datum: | 04.09.2008 | Sprache: | JA | [2008/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2116562 | Datum: | 11.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2116562 | Datum: | 26.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.09.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2015 | Klassifikation | IPC: | C08G75/02, C08G75/0213, C08G75/0254, C08G75/0259 | [2018/18] | CPC: |
C08G75/0213 (EP,US);
C08G75/0254 (EP,US);
C08G75/0259 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/46] | C08G75/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/39] |
Frühere [2009/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CYCLISCHEM POLYARYLENSULFID | [2009/46] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING CYCLIC POLYARYLENE SULFIDE | [2009/46] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN POLY (SULFURE D'ARYLÈNE) CYCLIQUE | [2009/46] | Eintritt in die regionale Phase | 08.09.2009 | Übersetzung eingereicht | 16.09.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.09.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 16.09.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.09.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.09.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/46] | 03.06.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.04.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.04.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.02.2008 | AT | 26.09.2018 | CY | 26.09.2018 | CZ | 26.09.2018 | DK | 26.09.2018 | EE | 26.09.2018 | ES | 26.09.2018 | FI | 26.09.2018 | HR | 26.09.2018 | IT | 26.09.2018 | LT | 26.09.2018 | LV | 26.09.2018 | MC | 26.09.2018 | PL | 26.09.2018 | RO | 26.09.2018 | SE | 26.09.2018 | SI | 26.09.2018 | SK | 26.09.2018 | TR | 26.09.2018 | BG | 26.12.2018 | NO | 26.12.2018 | GR | 27.12.2018 | IS | 26.01.2019 | PT | 26.01.2019 | IE | 27.02.2019 | LU | 27.02.2019 | MT | 27.02.2019 | CH | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | [2021/32] |
Frühere [2021/26] | AT | 26.09.2018 | |
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 27.02.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 27.02.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 27.02.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 27.02.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
Frühere [2019/47] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
LU | 27.02.2019 | ||
Frühere [2019/45] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | CZ | 26.09.2018 | |
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
PL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 26.09.2018 | |
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/12] | FI | 26.09.2018 | |
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 26.09.2018 | |
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 26.09.2018 | |
LT | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 26.09.2018 | |
LT | 26.09.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 26.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0240016 (TOTO KASEI KK [JP]) [A] 1-10 * page 9; claims 1-8 *; | [A]EP0520370 (PHILLIPS PETROLEUM CO [US]) [A] 1-10* page 13 - page 15; claims 1-16 *; | [A]US5869599 (HAY ALLAN S [CA], et al) [A] 1-10 * column 15 - column 19; examples 14-21 * | Internationale Recherche | [X]JPS62232437 (TOTO KASEI KK); | [AP]WO2007034800 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [AP]JP2007231255 (TORAY INDUSTRIES) |