EP2125381 - TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSTINTE UND MEDIENSET, AUFZEICHNUNGSVERFAHREN UND AUFGEZEICHNETES MATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/49] | TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSTINTE UND AUFZEICHNUNGSMEDIENSET, TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSVERFAHREN, AUFGEZEICHNETES MATERIAL UND AUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG | ||
[2013/30] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.06.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 20.07.2016 [2016/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [2013/50] |
Frühere [2009/49] | Für alle benannten Staaten Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | Erfinder | 01 /
NAGASHIMA, Hidefumi Riviere Seisho 405 4-25-14 Okada Atsugi-shi Kanagawa 243-0021 / JP | 02 /
NAGAI, Kiyofumi Fine Hill Village 102 2212-1 Naruse Machida-shi Tokyo 194-0044 / JP | 03 /
NAMBA, Michihiko 770-63 Yabe-cho Totsuka-ku Yokohama-shi Kanagawa 244-0002 / JP | 04 /
KOJIMA, Mariko Gran Durie Komae 203 1-2-10 Izumihon-cho Komae-shi Tokyo 201-0003 / JP | [2013/50] |
Frühere [2009/49] | 01 /
NAGASHIMA, Hidefumi Riviere Seisho 405 4-25-14 Okada Atsugi-shi Kanagawa 243-0021 / JP | ||
02 /
NAGAI, Kiyofumi Fine Hill Village 102 2212-1 Naruse Machida-shi Tokyo 194-0044 / JP | |||
03 /
NAMBA, Michihiko 770-63 Yabe-cho Totsuka-ku Yokohama-shi Kanagawa 244-0002 / JP | |||
04 /
KOJIMA, Mariko Gran Durie Komae 203 1-2-10 Izumihon-cho Komae-shi Tokyo 201-0003 / JP | Vertreter | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/36] | Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozietät GbR Widenmayerstrasse 47 80538 München / DE | ||
Frühere [2009/49] | Barz, Peter Patentanwalt Kaiserplatz 2 80803 München / DE | ||
Frühere [2009/30] | Barz, Peter Patentanwalt Kaiserplatz 2 80803 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08722552.0 | 14.03.2008 | [2009/49] | WO2008JP55184 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070069400 | 16.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007069400 | [2009/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008114849 | Datum: | 25.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2125381 | Datum: | 02.12.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.09.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2125381 | Datum: | 11.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.09.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2012 | Klassifikation | IPC: | B41M5/00, C09D11/00 | [2012/33] | CPC: |
B41M5/0023 (EP,US);
C09D11/324 (EP,US);
Y10T428/24802 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/49] | B41M5/00, B41J2/01, C09D11/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL [2009/52] |
Frühere [2009/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSTINTE UND MEDIENSET, AUFZEICHNUNGSVERFAHREN UND AUFGEZEICHNETES MATERIAL | [2013/30] | Englisch: | INK-JET RECORDING INK AND MEDIA SET, RECORDING METHOD AND RECORDED MATTER | [2013/30] | Französisch: | ENCRE D'ENREGISTREMENT À JET D'ENCRE ET ENSEMBLE DE SUPPORTS, PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT ET MATIÈRE ENREGISTRÉE | [2013/30] |
Frühere [2009/49] | TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSTINTE UND AUFZEICHNUNGSMEDIENSET, TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSVERFAHREN, AUFGEZEICHNETES MATERIAL UND AUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG | ||
Frühere [2009/49] | INKJET RECORDING INK AND RECORDING MEDIA SET, INKJET RECORDING METHOD, RECORDED MATTER AND RECORDING APPARATUS | ||
Frühere [2009/49] | ENCRE D'ENREGISTREMENT À JET D'ENCRE ET ENSEMBLE DE SUPPORTS D'ENREGISTREMENT, PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT À JET D'ENCRE, MATIÈRE ENREGISTRÉE ET APPAREIL D'ENREGISTREMENT | Eintritt in die regionale Phase | 11.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.11.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 11.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/49] | 17.10.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 19.01.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 20.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.12.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.06.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.10.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.08.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 11.12.2013 | IT | 11.12.2013 | NL | 11.12.2013 | [2016/29] |
Frühere [2014/37] | ES | 11.12.2013 | |
NL | 11.12.2013 | ||
Frühere [2014/22] | NL | 11.12.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]EP1784003 (RICOH KK [JP]) [XP] 1-15 * paragraph [0125] * * paragraph [0131] * * paragraph [0170] * * paragraph [0434] - paragraph [0435] * * paragraph [0439] * * paragraph [0450] * * paragraph [0455] * * claims 12, 13 *; | [XP]EP1811002 (RICOH KK [JP]) [XP] 1-15 * paragraph [0001] * * paragraph [0146] - paragraph [0147] * * paragraph [0451] - paragraph [0452] * * paragraph [0520] * * claims 6-14 * | Internationale Recherche | [Y]JP2003231831 (KAO CORP); | [Y]US2004135846 (SEKIYA TAKURO [JP]); | [Y]EP1454968 (SEIKO EPSON CORP [JP], et al); | [Y]WO2006006682 (RICOH KK [JP], et al) |