EP2114990 - Verfahren zur Vorhersage ob NSCLC-Patienten auf eine Behandlung mit einem EGFR-TK-Hemmer ansprechen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/46] | MIT DER THERAPEUTISCHEN WIRKUNG VON EGFR-TK-HEMMERN ASSOZIIERTE GEN- UND PROTEINEXPRESSIONSPROFILE | ||
[2011/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.09.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nuclea Biomarkers LLC 46 Elm Street Pittsfield, MA 01210 / US | [N/P] |
Frühere [2009/46] | Für alle benannten Staaten Nuclea Biomarkers LLC 105 South Street Pittsfield, MA 01201 / US | Erfinder | 01 /
MURACA, Patrick, J. 8A Stratford Avenue Pittsfield, MA 01201 / US | [2009/46] | Vertreter | Forstmeyer, Dietmar, et al Boeters & Lieck Oberanger 32 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/46] | Forstmeyer, Dietmar, et al Boeters & Lieck Oberanger 32 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08726179.8 | 27.02.2008 | [2009/46] | WO2008US02602 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070903694P | 27.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 903694 P | [2009/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008106175 | Datum: | 04.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/36] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2114990 | Datum: | 11.11.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.09.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2114990 | Datum: | 02.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/44] | Art: | B9 Berichtigte Patentschrift | Nr.: | EP2114990 | Datum: | 28.03.2012 | [2012/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 20.11.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.2010 | Klassifikation | IPC: | C07K14/00 | [2009/46] | CPC: |
G01N33/57423 (EP,US);
C12Q1/6886 (EP,US);
C12Q2600/106 (EP,US);
C12Q2600/118 (EP,US);
G01N2333/71 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Vorhersage ob NSCLC-Patienten auf eine Behandlung mit einem EGFR-TK-Hemmer ansprechen | [2011/26] | Englisch: | Method for predicting the response of NSCLC-patients to treatment by an EGFR-TK inhibitor | [2011/26] | Französisch: | Méthode de prédiction de la réponse à un traitment par un inhibiteur de tyrosine kinase du récepteur à l'EGF des patients atteints de carcinome non à petites cellules | [2011/26] |
Frühere [2009/46] | MIT DER THERAPEUTISCHEN WIRKUNG VON EGFR-TK-HEMMERN ASSOZIIERTE GEN- UND PROTEINEXPRESSIONSPROFILE | ||
Frühere [2009/46] | GENE AND PROTEIN EXPRESSION PROFILES ASSOCIATED WITH THE THERAPEUTIC EFFICACY OF EGFR-TK INHIBITORS | ||
Frühere [2009/46] | PROFILS D'EXPRESSION DE GENES ET DE PROTEINES ASSOCIES A L'EFFICACITE THERAPEUTIQUE D'INHIBITEURS EGFR-TK | Eintritt in die regionale Phase | 26.08.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.08.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 26.08.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.08.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/46] | 24.06.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.09.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.09.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP11008690.7 / EP2413142 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.07.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 03.08.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2010 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   26.08.2010 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.11.2011 | CY | 02.11.2011 | EE | 02.11.2011 | HR | 02.11.2011 | LT | 02.11.2011 | LV | 02.11.2011 | MT | 02.11.2011 | PL | 02.11.2011 | RO | 02.11.2011 | SI | 02.11.2011 | TR | 02.11.2011 | BG | 02.02.2012 | GR | 03.02.2012 | LU | 27.02.2012 | MC | 29.02.2012 | PT | 02.03.2012 | [2014/27] |
Frühere [2014/21] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
TR | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
MC | 29.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2013/35] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
MC | 29.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
MC | 29.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/42] | CY | 02.11.2011 | |
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
MC | 29.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/36] | CY | 02.11.2011 | |
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 02.11.2011 | |
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/28] | CY | 02.11.2011 | |
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/27] | HR | 02.11.2011 | |
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/26] | LT | 02.11.2011 | |
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/24] | LT | 02.11.2011 | |
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/23] | LT | 02.11.2011 | |
GR | 03.02.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/20] | LT | 02.11.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI] - BALKO J M ET AL, "Gene expression patterns that predict sensitivity to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in lung cancer cell lines and human lung tumors", BMC GENOMICS, (20061110), vol. 7, no. 1, page 289, XP021022254 [X] 1 * the whole document, in particular abstract; paragraph 1 and 5 of "Discussion"; additional file 3 * [A] 4-5 [I] 2-3 DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-7-289 | [ ] - BALKO J ET AL, "Additional File 3: Genes 51-180 of the EGFR TKI sensitivity expression signature", BMC Genomics, (20061110), URL: http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1471-2164-7-289-S3.doc, (20100118), XP002563766 [ ] * page 2, row "EGFR" * | [A] - HAN S-W ET AL, "Epidermal growth factor receptor (EGFR) downstream molecules as response predictive markers for gefitinib (Iressa(R), ZD1839) in chemotherapy-resistant non-small cell lung cancer", INT J CANCER, (20050101), vol. 113, no. 1, pages 109 - 115, XP002563767 [A] 6-8 * the whole document, in particular abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ijc.20550 | [A] - CAPPUZZO F ET AL, "Akt phosphorylation and gefitinib efficacy in patients with advanced non-small-cell lung cancer", J NATL CANCER INST, (20040804), vol. 96, no. 15, pages 1133 - 1141, XP002563768 [A] 6-8 * the whole document, in particular abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jnci/djh217 | Internationale Recherche | [X] - MIYAKAWA et al., "Increased expression of phosphorylated p70S6 kinase and Akt in papillary thyroid cancer tissues.", Endocrine J, (20030000), vol. 50, no. 1, pages 77 - 83, XP008115300 [X] 1 * See entire document * DOI: http://dx.doi.org/10.1507/endocrj.50.77 |