Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
04.02.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.03.2011 [2011/10] |
19.10.2010 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
09.07.2010 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 11.08.2010 [2010/32] |
26.05.2010 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
08.04.2010 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
26.03.2010 | Erster Prüfungsbericht | |
24.03.2010 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
18.12.2009 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 20.01.2010 [2010/03] |
18.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 20.01.2010 [2010/03] |
16.12.2009 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
04.12.2009 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
01.12.2009 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
25.11.2008 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
15.11.2008 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
31.05.2008 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |