EP2145162 - WAAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.02.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.02.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.03.2011 [2011/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carag AG Bahnhofstrasse 9 6340 Baar / CH | [2010/03] | Erfinder | 01 /
MANNHART, Jevgenij St.jakobstrasse 40 CH-6330 Cham / CH | 02 /
RÖTHLIN, Cyrill Dorfgässli 8 CH-6331 Hünenberg / CH | 03 /
ROBERT, Marc Siegwartstrasse 6 CH-6403 Küssnacht / CH | 04 /
BERNHARD, Jérôme Alfred Escherstrasse 23 CH-8002 Zürich / CH | [2010/03] | Vertreter | Clerc, Natalia, et al Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2010/03] | Clerc, Natalia, et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08733811.7 | 23.04.2008 | [2010/03] | WO2008CH00185 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH20070073407 | 04.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 734072007 | [2010/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008134906 | Datum: | 13.11.2008 | Sprache: | DE | [2008/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2145162 | Datum: | 20.01.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.11.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.11.2008 | Klassifikation | IPC: | G01G7/00, G01D5/20, G01L1/14 | [2010/03] | CPC: |
G01G7/00 (EP,US);
G01G23/3728 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WAAGE | [2010/03] | Englisch: | SCALE | [2010/03] | Französisch: | BALANCE | [2010/03] | Eintritt in die regionale Phase | 27.11.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.11.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.11.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/03] | 06.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.10.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/10] | 21.10.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]FR2509047 (MICROBO SA [CH]) [Y] 3-5 * page 2, line 1 - line 7 * * page 4, line 17 - line 23; figure 3 *; | [Y]WO02064407 (NWM TRUST MAN LTD [NZ], et al) [Y] 6 * page 10, line 15 - line 31 *; | [XY]EP1279938 (STARR JOHNSON [US]) [X] 1,2,7,8 * abstract * * paragraphs [0007] - [0010]; figure 1 * [Y] 3-6; | [A]EP1357370 (ESEC TRADING SA [CH]) [A] 1 * paragraphs [0009] , [0010]; figure 1 *; | [A]WO2006056650 (LAPPSET GROUP OY [FI], et al) [A] 1* abstract *; | [E]WO2008049261 (CARAG AG [CH], et al) [E] 1 * page 5, line 20 - line 32 * * page 6, line 20 - page 7, line 8 * |