EP2142320 - UMFORMVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.12.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Adval Tech Holding AG Freiburgstrasse 556 3172 Niederwangen / CH | [2010/02] | Erfinder | 01 /
LÜTHI, Rudolf Neueneggstrasse 15 CH-3172 Niederwangen / CH | 02 /
DELIS, Andreas Obstgarten 11 CH-8121 Benglen / CH | 03 /
JÖHR, Hans Talstrasse 54 CH-3122 Kehrsatz / CH | [2010/11] |
Frühere [2010/02] | 01 /
LÜTHI, Rudolf Neueneggstrasse 15 CH-3172 Niederwangen / CH | ||
02 /
DELIS, Andreas Postgasse 48 CH-3011 Bern / CH | |||
03 /
JÖHR, Hans Talstrasse 54 CH-3122 Kehrsatz / CH | Vertreter | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2012/06] | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | ||
Frühere [2010/02] | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | ||
Frühere [2009/49] | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Postfach 1772 8027 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08733815.8 | 25.04.2008 | [2010/02] | WO2008CH00189 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH20070000750 | 09.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 7502007 | [2010/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008138152 | Datum: | 20.11.2008 | Sprache: | DE | [2008/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2142320 | Datum: | 13.01.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.11.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2142320 | Datum: | 08.02.2012 | Sprache: | DE | [2012/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.11.2008 | Klassifikation | IPC: | B21D22/04, B21D28/10 | [2010/02] | CPC: |
B21D22/04 (EP);
B21D28/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UMFORMVERFAHREN | [2010/02] | Englisch: | FORMING METHOD | [2010/02] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FORMAGE | [2010/02] | Eintritt in die regionale Phase | 12.10.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/02] | 10.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.01.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.09.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.02.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 09.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 08.02.2012 | CZ | 08.02.2012 | DK | 08.02.2012 | EE | 08.02.2012 | FI | 08.02.2012 | HR | 08.02.2012 | IE | 08.02.2012 | IT | 08.02.2012 | LT | 08.02.2012 | LV | 08.02.2012 | MT | 08.02.2012 | NL | 08.02.2012 | PL | 08.02.2012 | RO | 08.02.2012 | SE | 08.02.2012 | SI | 08.02.2012 | SK | 08.02.2012 | TR | 08.02.2012 | LU | 25.04.2012 | BE | 30.04.2012 | CH | 30.04.2012 | LI | 30.04.2012 | MC | 30.04.2012 | BG | 08.05.2012 | GB | 08.05.2012 | NO | 08.05.2012 | GR | 09.05.2012 | ES | 19.05.2012 | IS | 08.06.2012 | PT | 08.06.2012 | [2014/27] |
Frühere [2014/21] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
MT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
TR | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2013/35] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
MT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2013/33] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2013/21] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2013/08] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2013/07] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/48] | CY | 08.02.2012 | |
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/47] | CY | 08.02.2012 | |
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/41] | CY | 08.02.2012 | |
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/39] | FI | 08.02.2012 | |
HR | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/37] | FI | 08.02.2012 | |
HR | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/36] | HR | 08.02.2012 | |
LT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/35] | LT | 08.02.2012 | |
NL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
Frühere [2012/34] | LT | 08.02.2012 | |
NO | 08.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US4785655 (PISTRITTO TINO J [US], et al) [X] 10 * column 8, line 4, paragraph N - column 9, line 30; figures 5,6; claims 1-7; table 1 * [A] 1-9; | [XA]US2003157359 (UEHARA SUMIO [JP], et al) [X] 10 * figures 2,4 *[A] 1-9; | [XA]JP2004291007 (ARACO CORP) [X] 10 * abstract * [A] 1-9 | Prüfung | US5732587 | US2003066329 |