|
20.06.2018 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.08.2017 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.07.2017 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.07.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2017 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2017 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.07.2017 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.07.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.02.2017 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.02.2017 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.02.2017 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.02.2017 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
88 |
|
28.02.2017 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
28.02.2017 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
88 |
|
07.02.2017 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.01.2017 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
08.07.2016 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.07.2016 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
28.06.2016 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
17.06.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.06.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
17.06.2016 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
69 |
|
17.06.2016 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
17.06.2016 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
68 |
|
17.06.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2016 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.04.2016 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.04.2016 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.07.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.07.2015 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
21.07.2015 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
21.07.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.07.2015 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
12.03.2015 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
12.03.2015 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.11.2013 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.11.2013 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.04.2013 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.01.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.01.2013 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.01.2013 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.01.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.01.2013 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
20.11.2012 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.11.2012 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.11.2012 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.11.2012 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2012 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
04.07.2012 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.03.2011 |
Entscheidung über die Stattgabe der Weiterbehandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.02.2011 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
16.02.2011 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.02.2011 |
Antrag auf Weiterbehandlung |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
17.12.2010 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen (keine Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.09.2010 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.09.2010 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.09.2010 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.05.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.05.2010 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.04.2010 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
12.04.2010 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.04.2010 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
09.04.2010 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.03.2010 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.03.2010 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.11.2009 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
30.10.2009 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.10.2009 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
20.08.2009 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
22.01.2009 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
22.01.2009 |
Internationale Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.12.2008 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
09.12.2008 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
09.12.2008 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
10 |
|
05.11.2008 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
90 |
|
16.10.2008 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A2 |
Recherche / Prüfung |
98 |
|
16.10.2008 |
Sequenzprotokoll |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
17.04.2008 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
17.04.2008 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
9 |
|
17.04.2008 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
72 |
|
17.04.2008 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
15 |
|
17.04.2008 |
Sequenzprotokoll |
Internationale Recherchenbehörde |
19 |