EP2176418 - FÜR EINEN KRANKHEITSERREGER ODER EIN TUMORANTIGEN CODIERENDE ADENOVIRUSVEKTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.07.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oxford University Innovation Limited Buxton Court 3 West Way Botley Oxford OX2 0JB / GB | [2017/10] |
Frühere [2016/32] | Für alle benannten Staaten Oxford University Innovation Limited Buxton Court 3 West Way Botley Oxford OX2 0SZ / GB | ||
Frühere [2010/16] | Für alle benannten Staaten Isis Innovation Ltd Ewart House Ewert Place Oxford Oxfordshire OX2 7SG / GB | Erfinder | 01 /
DRAPER, Simon The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 02 /
REYES, Arturo The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 03 /
SRIDHAR, Saranya The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 04 /
HILL, Adrian The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 05 /
GILBERT, Sarah The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 06 /
GOODMAN, Anna The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | [2017/33] |
Frühere [2010/16] | 01 /
DRAPER, Simon The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | ||
02 /
REYES, Arturo The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
03 /
SRIDHAR, Saranya The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
04 /
HILL, Adrian The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
05 /
GILBERT, Sarah The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
06 /
GOODMAN, Anna The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2013/51] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2010/16] | White, Nina Louise Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08736933.6 | 10.04.2008 | [2010/16] | WO2008GB01262 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20070006914 | 10.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0706914 | [2010/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008122811 | Datum: | 16.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/42] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2176418 | Datum: | 21.04.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.10.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2176418 | Datum: | 16.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.01.2009 | Klassifikation | IPC: | C12N15/86, A61K39/04, C07K14/78, C07K16/20, C07K14/445 | [2017/07] | CPC: |
A61K39/015 (EP,US);
A61K39/39 (US);
A61P33/06 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/04 (EP);
C07K14/445 (US);
C07K14/78 (EP,US);
C07K16/205 (EP,US);
C12N15/86 (EP,US);
A01K2227/105 (EP,US);
A01K2267/0337 (EP,US);
A61K2039/5256 (US);
A61K2039/545 (US);
A61K2039/55561 (US);
C12N2710/10334 (US);
|
Frühere IPC [2010/16] | C12N15/861, C12N15/863, A61K39/015, A61K39/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/33] |
Frühere [2010/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FÜR EINEN KRANKHEITSERREGER ODER EIN TUMORANTIGEN CODIERENDE ADENOVIRUSVEKTOREN | [2010/16] | Englisch: | ADENOVIRAL VECTORS ENCODING A PATHOGEN OR TUMOUR ANTIGEN | [2010/16] | Französisch: | VECTEURS ADÉNOVIRAUX CODANTS UN PATHOGÈNE OU UN ANTIGÈNE TUMORAL | [2010/16] | Eintritt in die regionale Phase | 30.10.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/16] | 08.03.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.12.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 16.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.01.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.04.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.05.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 17.05.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/30] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 16.02.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.02.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 03.03.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.04.2008 | AT | 16.08.2017 | CY | 16.08.2017 | CZ | 16.08.2017 | DK | 16.08.2017 | EE | 16.08.2017 | FI | 16.08.2017 | HR | 16.08.2017 | LT | 16.08.2017 | LV | 16.08.2017 | MC | 16.08.2017 | PL | 16.08.2017 | PT | 16.08.2017 | RO | 16.08.2017 | SE | 16.08.2017 | SI | 16.08.2017 | SK | 16.08.2017 | TR | 16.08.2017 | BG | 16.11.2017 | NO | 16.11.2017 | GR | 17.11.2017 | IS | 16.12.2017 | IE | 10.04.2018 | LU | 10.04.2018 | MT | 10.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/30] | HU | 10.04.2008 | |
AT | 16.08.2017 | ||
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
HR | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
TR | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 10.04.2008 | |
AT | 16.08.2017 | ||
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
TR | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
TR | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 16.08.2017 | |
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 16.08.2017 | |
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 16.08.2017 | |
NO | 16.11.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO0102607 (MERCK & CO INC [US], et al) [X] 1,2,5,14-16,45 * pages 5,8-9; example 1; claim 12 *; | WO0121201 [ ] (ISIS INNOVATION [GB], et al) [ ] * pages 8,18 *; | [X]WO0204493 (CHIRON CORP [US], et al) [X] 1,4,5,14-16,45 * pages 3,4,53; claims 64,82 *; | [XY]WO2005071093 (ANGELETTI P IST RICHERCHE BIO [IT], et al) [X] 1-6,11,12,14-17,22,24,25,30,32,48-51,55,56 * pages 3-7 * * page 18, paragraph LAST * [Y] 7-10,13,18,20,21,23,26,28,29,31,52-54,57; | [A]EP1589108 (OXXON THERAPEUTICS LTD [GB]) [A] 33-41,46,47,58* pages 4-7 formulation 4, page 7 *; | [Y]WO2007027860 (GENVEC INC [US], et al) [Y] 7-10,18,20,21,26,28,29,38,40,41,52-54 * pages 5,27,28, paragraphs 68,79; example 5 *; | [PX]WO2007100584 (US GOV HEALTH & HUMAN SERV [US], et al) [PX] 1,4,5,14-16,45 * page 41, page 44, lines 17-19 part 4 *; | [PX] - FACCIABENE ET AL, "Vectors encoding carcinoembryonic antigen fused to the B subunit of heat-labile enterotoxin elicit antigen-specific immune responses and antitumor effects", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20071120), vol. 26, no. 1, ISSN 0264-410X, pages 47 - 58, XP022379300 [PX] 1,4,14-16,45 * abstract * * page 50, column LEFT * | [XY] - GILBERT S C ET AL, "Enhanced CD8 T cell immunogenicity and protective efficacy in a mouse malaria model using a recombinant adenoviral vaccine in heterologous prime-boost immunisation regimes", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20020115), vol. 20, no. 7-8, ISSN 0264-410X, pages 1039 - 1045, XP004332973 [X] 1,4-10,14-21,25-29,33,35-37,39,45-47,58 * abstract * * page 1040, column LEFT * [Y] 2,3,11-13,22-24,30-32,34,38,40-44,48-57 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0264-410X(01)00450-9 | [X] - SHIVER J W ET AL, "Replication-incompetent adenoviral vaccine vector elicits effective anti-immunodeficiency-virus immunity", NATURE, NATURE PUBLISHING GROUP, LONDON, UK, (20020217), vol. 415, ISSN 0028-0836, pages 331 - 335, XP002963543 [X] 1,2,5,14-16,45 * abstract * * page 335, column LEFT * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/415331a | [Y] - WANG JUN ET AL, "Single mucosal, but not parenteral, immunization with recombinant adenoviral-based vaccine provides potent protection from pulmonary tuberculosis", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND WILKINS CO. BALTIMORE, (20041115), vol. 173, no. 10, ISSN 0022-1767, pages 6357 - 6365, XP002329297 [Y] 11-13,22-24,30-32,42-44,55-57 * abstract * * page 6358; figure 1 * | [Y] - GILBERT ET AL, "Synergistic DNA-MVA prime-boost vaccination regimes for malaria and tuberculosis", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20060522), vol. 24, no. 21, ISSN 0264-410X, pages 4554 - 4561, XP005463447 [Y] 40-44 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2005.08.048 | [Y] - KOBINGER, GARY ET AL., "Simian Adenoviral Vector Based-Vaccine Fully Protect Against Ebola Virus Even in the Presence of Pre-Existing Immunity to Human Adenovirus", MOLECULAR THERAPY, ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, CA, US, (20040501), vol. 9, ISSN 1525-0016, page 142, XP004634739 [Y] 2,3,48-57 * abstract * | [Y] - FITZGERALD J C ET AL, "A Simian Replication-Defective Adenoviral Recombinant Vaccine to HIV-1 Gag", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND WILKINS CO. BALTIMORE, (20030201), vol. 170, ISSN 0022-1767, pages 1416 - 1422, XP002974900 [Y] 2,3,48-57 * abstract * | [Y] - PINTO A R ET AL, "Induction of CD8<+> T cells to an HIV-1 antigen upon oral immunization of mice with a simian E1-deleted adenoviral vector", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20040126), vol. 22, no. 5-6, ISSN 0264-410X, pages 698 - 704, XP004485201 [Y] 34 * abstract * * page 1041, column RIGHT; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2003.08.029 | [Y] - MCCONKEY SAMUEL J ET AL, "Enhanced T-cell immunogenicity of plasmid DNA vaccines boosted by recombinant modified vaccinia virus Ankara in humans", NATURE MEDICINE, NATURE PUBLISHING GROUP, NEW YORK, NY, US, (20030601), vol. 9, no. 6, ISSN 1078-8956, pages 729 - 735, XP002460024 [Y] 38,40 * abstract * * page 734, column LEFT * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm881 | [Y] - SCHNEIDER J ET AL, "ENHANCED IMMUNOGENICITY FOR CD8+ T CELL INDUCTION AND COMPLETE PROTECTIVE EFFICACY OF MALARIA DNA VACCINATION BY BOOSTING WITH MODIEFIED VACCINIA VIRUS ANKARA", NATURE MEDICINE, NATURE PUBLISHING GROUP, NEW YORK, NY, US, (19980401), vol. 4, no. 4, ISSN 1078-8956, pages 397 - 402, XP000739989 [Y] 38,40 * abstract * * page 401, column RIGHT * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm0498-397 | [A] - HILL ADRIAN V S, "Pre-erythrocytic malaria vaccines: towards greater efficacy", NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY, (200601), vol. 6, no. 1, ISSN 1474-1733(print) 1474-1741(ele, pages 21 - 32, XP009104038 [A] 1-32,45,48-57 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nri1746 | [A] - PERUZZI DANIELA ET AL, "A chimpanzee serotype-based adenoviral vector as vaccine for CEA.", PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH ANNUAL MEETING, & 97TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN-ASSOCIATION-FOR-CANCER-RESEARCH (AACR); WASHINGTON, DC, USA; APRIL 01 -05, 2006, (200604), vol. 47, ISSN 0197-016X, page 330, XP002489955 [A] 1,16,45 * abstract * | [A] - OH ET AL, "Dendritic cells transduced with recombinant adenoviruses induce more efficient anti-tumor immunity than dendritic cells pulsed with peptide", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20060405), vol. 24, no. 15, ISSN 0264-410X, pages 2860 - 2868, XP005337652 [A] 1,16,45 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2005.12.056 | [A] - CHAPMAN B S ET AL, "EFFECT OF INTRON A FROM HUMAN CYTOMEGALOVIRUS (TOWNE) IMMEDIATE- EARLY GENE ON HETEROLOGOUS EXPRESSION IN MAMMALIAN CELLS", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, (19910725), vol. 19, no. 14, ISSN 0305-1048, pages 3979 - 3986, XP000569788 [A] 1-32,45,48-57 * abstract * | [A] - MONTGOMERY D L ET AL, "HETEROLOGOUS AND HOMOLOGOUS PROTECTION AGAINST INFLUENZA A BY DNA VACCINATION: OPTIMIZATION OF DNA VECTORS", DNA AND CELL BIOLOGY, MARY ANN LIEBERT, NEW YORK, NY, US, (19931101), vol. 12, no. 9, ISSN 1044-5498, pages 777 - 783, XP000565708 [A] 1-32,45,48-57 * abstract * | [A] - XU Z-L ET AL, "Strength evaluation of transcriptional regulatory elements for transgene expression by adenovirus vector", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20020517), vol. 81, no. 1-2, ISSN 0168-3659, pages 155 - 163, XP004351113 [A] 1-32,45,48-57 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-3659(02)00059-7 | [A] - XU Z-L ET AL, "Woodchuck hepatitis virus post-transcriptional regulation element enhances transgene expression from adenovirus vectors", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA - GENERAL SUBJECTS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, NL, (20030611), vol. 1621, no. 3, ISSN 0304-4165, pages 266 - 271, XP004429276 [A] 1-32,45,48-57 * figures 1,2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4165(03)00078-3 | [A] - ROY S ET AL, "Complete nucleotide sequences and genome organization of four chimpanzee adenoviruses", VIROLOGY, ACADEMIC PRESS,ORLANDO, US, (20040701), vol. 324, no. 2, ISSN 0042-6822, pages 361 - 372, XP004519188 [A] 3 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2004.03.047 | [A] - LI ET AL, "Viral vectors for malaria vaccine development", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20070315), vol. 25, no. 14, ISSN 0264-410X, pages 2567 - 2574, XP005925103 [A] 33-41,46,47,58 * page 2569, column LEFT * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.07.035 |