09.01.2015 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
veröffentlicht am 11.02.2015 [2015/07] |
30.09.2014 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
01.04.2014 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
20.03.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.10.2012 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 07.11.2012 [2012/45] |
23.04.2012 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
17.04.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
06.03.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.03.2012 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
08.02.2012 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
03.06.2011 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 06.07.2011 [2011/27] |
01.03.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.11.2010 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 15.12.2010 [2010/50] |
21.05.2010 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] |
21.05.2010 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] |
27.04.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.04.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.04.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.04.2010 |
Änderung durch den Anmelder |
|
02.04.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.03.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.03.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
31.05.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|