EP2198377 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR INTERAKTION MIT EINEM SERVER UND VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ERZEUGEN UND PRÄSENTIEREN VON SUCHERGEBNISSEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.02.2015 [2015/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wong, Chin San Sathya No. 5, Jalan Songkit 11 Taman Sentosa 80150 Johore Bahru Johor / MY | [2012/45] |
Frühere [2010/25] | Für alle benannten Staaten Wong, Chin San Sathya GPO Box 277 Melbourne, VIC 3001 / AU | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2010/25] | Vertreter | Talbot-Ponsonby, Daniel Frederick Marks & Clerk LLP 2nd Floor, Wytham Court 11 West Way Oxford OX2 0JB / GB | [N/P] |
Frühere [2010/25] | Talbot-Ponsonby, Daniel Frederick Marks & Clerk LLP 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford Oxfordshire OX4 2RU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08737588.7 | 06.02.2008 | [2010/25] | WO2008IB01107 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2007IB03022 | 06.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/IB2007/003022 | [2010/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009030990 | Datum: | 12.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2198377 | Datum: | 23.06.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 12.03.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.06.2011 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30, H04L9/00 | [2010/25] | CPC: |
G06F16/248 (EP,US);
G06F16/24578 (EP,US);
G06F16/3326 (EP,US);
G06F16/9038 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR INTERAKTION MIT EINEM SERVER UND VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ERZEUGEN UND PRÄSENTIEREN VON SUCHERGEBNISSEN | [2010/25] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM OF INTERACTING WITH A SERVER, AND METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING AND PRESENTING SEARCH RESULTS | [2010/25] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'INTERACTION AVEC UN SERVEUR, ET PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR PRODUIRE ET PRÉSENTER DES RÉSULTATS DE RECHERCHE | [2010/25] | Eintritt in die regionale Phase | 01.04.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.04.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 01.04.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.04.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.04.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.04.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/25] | 02.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/07] | 29.09.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/07] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 01.03.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.03.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.04.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2014 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2007059153 (AOL LLC [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0010] * * paragraph [0057] - paragraph [0059] * * paragraph [0086] - paragraph [0088] * * paragraph [0095] - paragraph [0096] * * paragraph [0109] - paragraph [0111] * * paragraph [0121] - paragraph [0123] * * figures 8A, 11 *; | [X]WO2006094097 (WINK TECHNOLOGIES INC [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0016] * * paragraph [0034] - paragraph [0037] * * paragraph [0042] - paragraph [0045] * * figure 1 *; | [X]US2006235860 (BREWER BRETT D [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0042] - paragraph [0043] * * paragraph [0069] - paragraph [0073] * * paragraph [0138] * | Internationale Recherche | [X]US6683954 (SEARLE SCOTT [US]) [X] 1-10 * Entire document, in particular: abstract, figure 1, columns 2, 5, 7 and 8. *; | [X]WO2007089403 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 11, 16-19, 21, 23, 25, 35 * Entire document, in particular, abstract, Fig. 1-3; page 3, paragraph 0011- page 4, paragraph 0014; page 5, paragraph 0015; page 6, paragraphs 0017; page 9, paragraph 0023 *; | [XY]US2005278317 (GROSS WILLIAM [US], et al) [X] 30-31 * Entire document, in particular: paragraphs 0018, 0019, 0020, 0022, * [Y] 32-33; | [Y]US6871287 (ELLINGSON JOHN F [US]) [Y] 32-33 * Entire document, in particular: column 20 *; | [PXA]EP1862916 (MICROSOFT CORP [US]) [PX] 11, 16, 34-35 * ; Whole document, in particular, abstract, column 2, paragraph 0010, column 3, paragraphs 0013, 0018; column 5, paragraphs 0030; column 5, paragraph 0032 -column 6, paragraph, 0035; Figures 1-6 * [A] 12-15, 17 2-5, 7; | [A]WO03024140 (MOTOROLA INC [US], et al) [A] 1-10 * Entire document *; | [A]US2006143160 (VAYSSIERE JULIEN J [AU]) [A] 11-29 * ; Whole document *; | [A]US2005210024 (HURST-HILLER OLIVER [US], et al) [A] 11-29 * ; Whole document *; | [A]US2005022020 (FREMBERG DANIEL [SE]) [A] 1-10 * Entire document *; | [A]US2006047643 (CHAMAN CHIRAG [US]) [A] 30-33 * Entire document *; | [A]US2005071328 (LAWRENCE STEPHEN R [US]) [A] 30-33 * Entire document Note for Y documents: combine GROSS with ELLINGSON * |