EP2138522 - HARZZUSAMMENSETZUNG UND PREPEG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 19.04.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 22.05.2013 [2013/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toho Tenax Co., Ltd. 2-1 Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 / JP | [N/P] |
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten Toho Tenax Co., Ltd. 2-1 Kasumlgaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 / JP | Erfinder | 01 /
YOKOE, Yasuyuki c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | 02 /
KANEKO, Toru c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | 03 /
NUMATA, Hiroshi c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | 04 /
SHIMADA, Takeshi c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | [2010/01] | Vertreter | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2010/01] | Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Patentanwälte - Rechtsanwälte Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08740291.3 | 11.04.2008 | [2010/01] | WO2008JP57194 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070106594 | 13.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007106594 | [2010/01] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008133054 | Datum: | 06.11.2008 | Sprache: | JA | [2008/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2138522 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/53] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 06.11.2008 | Klassifikation | IPC: | C08G59/50, C08J5/24, C08L63/00, C08L101/00 | [2010/01] | CPC: |
C08G59/504 (EP,US);
C08J3/241 (EP,US);
C08J5/243 (EP,US);
C08J5/249 (EP,US);
C08L63/00 (EP,US);
C08J2363/00 (EP,US);
C08K5/41 (EP,US);
C08L2205/14 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US);
Y10T428/24994 (EP,US);
Y10T428/249948 (EP,US);
Y10T428/24995 (EP,US);
Y10T428/249952 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US);
Y10T428/254 (EP,US);
| C-Set: |
C08L63/00, C08L2666/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HARZZUSAMMENSETZUNG UND PREPEG | [2010/01] | Englisch: | RESIN COMPOSITION, AND PREPREG | [2010/01] | Französisch: | COMPOSITION DE RÉSINE ET PRÉIMPRÉGNÉ | [2010/01] | Eintritt in die regionale Phase | 12.10.2009 | Übersetzung eingereicht | 12.10.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.10.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 12.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/53] | 15.04.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH04249544 (TOHO RAYON KK); | [A]JPH07304968 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JPH0925393 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JP2001323046 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JP2002212320 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JP2006291095 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD); | [AP]JP2007314753 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD) | vom Anmelder | JPS61250021 | JPS6257417 | JPS63162732 | JPH04249544 |