EP2142650 - NEUE HIV-1-REVERSE-TRANSKRIPTASE-CODON-DELETION UND VERWENDUNG DAVON BEI DER HANDHABUNG UND BEHANDLUNG VON HIV-INFEKTIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.03.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Emory University 1599 Clifton Road, NE Fourth Floor, Mail Stop 1599-001-1AZ Atlanta, GA 30322 / US | [2010/02] | Erfinder | 01 /
SCHINAZI, Raymond, F. 2881 Peachtree Road, NE Unit 2204 Atlanta, Georgia 30305 / US | [2013/21] |
Frühere [2010/02] | 01 /
SCHINAZI, Raymond, F. 2881 Peachtree Road, NE Unit 2204 Atlanta, Georgia 30305 / US | Vertreter | Leißler-Gerstl, Gabriele, et al Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/21] | Leissler-Gerstl, Gabriele, et al Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | ||
Frühere [2010/02] | Leissler-Gerstl, Gabriele, et al Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08742752.2 | 10.04.2008 | [2010/02] | WO2008US04666 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070922838P | 10.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 922838 P | [2010/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008124192 | Datum: | 16.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/42] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2142650 | Datum: | 13.01.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.10.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2142650 | Datum: | 22.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.12.2008 | Klassifikation | IPC: | C12N15/54, C12N9/12, C12Q1/70, A61K31/7076 | [2010/02] | CPC: |
G16B20/50 (EP,US);
C12Q1/703 (US);
C12N9/1276 (EP,US);
G16B20/20 (EP,US);
G16B50/00 (EP,US);
G16B20/00 (EP,US);
Y10S435/911 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUE HIV-1-REVERSE-TRANSKRIPTASE-CODON-DELETION UND VERWENDUNG DAVON BEI DER HANDHABUNG UND BEHANDLUNG VON HIV-INFEKTIONEN | [2010/02] | Englisch: | NOVEL HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTASE CODON DELETION AND ITS USE IN THE MANAGEMENT AND TREATMENT OF HIV INFECTIONS | [2010/02] | Französisch: | NOUVELLE DELETION D'UN CODON DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE DE VIH-1 ET SON UTILISATION DANS LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES INFECTIONS A VIH | [2010/02] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/02] | 29.12.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.07.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.12.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.03.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.04.2008 | AT | 22.05.2013 | BE | 22.05.2013 | CY | 22.05.2013 | CZ | 22.05.2013 | DK | 22.05.2013 | EE | 22.05.2013 | FI | 22.05.2013 | HR | 22.05.2013 | IT | 22.05.2013 | LT | 22.05.2013 | LV | 22.05.2013 | MC | 22.05.2013 | MT | 22.05.2013 | NL | 22.05.2013 | PL | 22.05.2013 | RO | 22.05.2013 | SE | 22.05.2013 | SI | 22.05.2013 | SK | 22.05.2013 | TR | 22.05.2013 | BG | 22.08.2013 | NO | 22.08.2013 | GR | 23.08.2013 | ES | 02.09.2013 | IS | 22.09.2013 | PT | 23.09.2013 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 10.04.2008 | |
AT | 22.05.2013 | ||
BE | 22.05.2013 | ||
CY | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
MT | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2016/31] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
CY | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
MT | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2016/16] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
MT | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/06] | AT | 22.05.2013 | |
BE | 22.05.2013 | ||
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/02] | AT | 22.05.2013 | |
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/51] | AT | 22.05.2013 | |
FI | 22.05.2013 | ||
HR | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 22.05.2013 | |
FI | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
PL | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 22.05.2013 | |
FI | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
SE | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 22.05.2013 | |
LT | 22.05.2013 | ||
NO | 22.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 22.05.2013 | |
NO | 22.08.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9307259 (SCLEROSEFORENINGEN THE DANISH [DK]) [X] 31-34* page 58 *; | [X] - GARCÍA-LERMA J G ET AL, "Evidence of a role for the Q151L mutation and the viral background in development of multiple dideoxynucleoside-resistant human immunodeficiency virus type 1.", JOURNAL OF VIROLOGY OCT 2000, (200010), vol. 74, no. 20, ISSN 0022-538X, pages 9339 - 9346, XP002497088 [X] 1,2,5-7,11-20,35,37,38 * page 9343; figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JVI.74.20.9339-9346.2000 | [X] - SCHMIT JEAN-CLAUDE ET AL, "Multiple dideoxynucleoside analogue-resistant (MddNR) HIV-1 strains isolated from patients from different European countries", AIDS (LONDON), (19981022), vol. 12, no. 15, ISSN 0269-9370, pages 2005 - 2015, XP002497089 [X] 1,2,5-7,11-20,35,37,38 * page 2014, paragraph LART; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00002030-199815000-00012 | [X] - ZHANG ZHIJUN ET AL, "Novel nonnucleoside inhibitors that select nucleoside inhibitor resistance mutations in human immunodeficiency virus type 1 reverse transcriptase.", ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY AUG 2006, (200608), vol. 50, no. 8, ISSN 0066-4804, pages 2772 - 2781, XP002497090 [X] 1,2,5-7,11-16,18-20,35,37,38 * figure 3; table 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.00127-06 | [DX] - SCHINAZI ET AL, "Pharmacology of current and promising nucleosides for the treatment of human immunodeficiency viruses", ANTIVIRAL RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE BV., AMSTERDAM, NL, (20060901), vol. 71, no. 2-3, ISSN 0166-3542, pages 322 - 334, XP005605096 [DX] 23-30,39-42 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.antiviral.2006.03.012 |