EP2162658 - ZWEITEILIGER KÄFIG ZUR VERWENDUNG MIT FLUIDREGLERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fisher Controls International LLC K-Annex 8100 West Florissant Avenue St. Louis, MO 63136 / US | [2010/11] | Erfinder | 01 /
GRIFFIN, James, Lyman 6252 White Pine Drive Mckinney, TX 75070 / US | 02 /
WEYER, Thomas, Leroy 5920 Silver Buckle Drive Mckinney, TX 75070 / US | 03 /
ROPER, Daniel, Gunder 1515 Holyoak Lane Lucas, TX 75002 / US | 04 /
MCKINNEY, Harold, Joe 5433 Roadrunner Drive Durant, OK 74701 / US | [2010/11] | Vertreter | Bohnenberger, Johannes Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [2016/37] |
Frühere [2010/11] | Bohnenberger, Johannes Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | ||
Frühere [2009/48] | Bohnenberger, Johannes Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08745394.0 | 09.04.2008 | [2010/11] | WO2008US59782 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070912601P | 18.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 912601 P | US20080015226 | 16.01.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 15226 | [2010/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008130849 | Datum: | 30.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2162658 | Datum: | 17.03.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.10.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2162658 | Datum: | 14.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.10.2008 | Klassifikation | IPC: | F16K47/08 | [2010/11] | CPC: |
F16K47/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/37] |
Frühere [2010/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZWEITEILIGER KÄFIG ZUR VERWENDUNG MIT FLUIDREGLERN | [2010/11] | Englisch: | TWO-PIECE TRIM FOR USE WITH FLUID REGULATORS | [2010/11] | Französisch: | GARNITURE EN DEUX PARTIES DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE AVEC DES RÉGULATEURS DE LIQUIDE | [2010/11] | Eintritt in die regionale Phase | 02.10.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/11] | 08.02.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 02.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP12168813.9 / EP2492560 | EP12168817.0 / EP2492561 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.05.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.04.2008 | AT | 14.09.2016 | BE | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | DK | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | HR | 14.09.2016 | IT | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SI | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | BG | 14.12.2016 | NO | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | IE | 09.04.2017 | LU | 09.04.2017 | MT | 09.04.2017 | CH | 30.04.2017 | LI | 30.04.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | HU | 09.04.2008 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 09.04.2008 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | ES | 14.09.2016 | |
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | ES | 14.09.2016 | |
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 14.09.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3648718 (CURRAN JOHN R) [X] 1-5,9-12,14,16-21 * column 1, line 38 - column 17, line 51; figures 1-27 *; | [X]FR2152151 (MASONEILAN INT INC) [X] 9 * page 3, line 25 - page 10, line 9; figures 1-6 *; | [A]FR2192263 (SAMSON APPARATEBAU AG [DE]) [A] 1,9,16,21 * figures 1-8 *; | [A]US5964248 (ENARSON KNUT [SE], et al) [A] 1,9,16,21 * figures 1-4 *; | [A]FR2285556 (GESTRA KSB VERTRIEB GMBH [DE]) [A] 1,9,16,21 * figure 1 * |