EP2137546 - POSITIONIERUNGS- UND ÜBERTRAGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.04.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.04.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2016/51] |
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | Erfinder | 01 /
WOLF, Thomas, G. 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2010/01] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2017/22] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Frühere [2010/01] | Dunlop, Hugh Christopher, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08746015.0 | 16.04.2008 | [2010/01] | WO2008US60519 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070912136P | 16.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 912136 P | US20080103512 | 15.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 103512 | [2010/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008131031 | Datum: | 30.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2137546 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.10.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2137546 | Datum: | 31.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.03.2009 | Klassifikation | IPC: | G01S1/00, H04B1/38 | [2010/01] | CPC: |
H04B1/3805 (EP,US);
H04W88/02 (KR);
G01S19/21 (EP,US);
H04W64/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/22] |
Frühere [2010/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POSITIONIERUNGS- UND ÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2010/01] | Englisch: | POSITIONING AND TRANSMITTING SYSTEM | [2010/01] | Französisch: | SYSTÈME DE POSITIONNEMENT ET DE TRANSMISSION | [2010/01] | Eintritt in die regionale Phase | 24.09.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.09.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.09.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.09.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/53] | 16.12.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.04.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 04.04.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.04.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.04.2017 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 21.04.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.07.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.04.2008 | AT | 31.05.2017 | CY | 31.05.2017 | CZ | 31.05.2017 | DK | 31.05.2017 | EE | 31.05.2017 | ES | 31.05.2017 | FI | 31.05.2017 | HR | 31.05.2017 | IT | 31.05.2017 | LT | 31.05.2017 | LV | 31.05.2017 | NL | 31.05.2017 | PL | 31.05.2017 | PT | 31.05.2017 | RO | 31.05.2017 | SE | 31.05.2017 | SI | 31.05.2017 | SK | 31.05.2017 | TR | 31.05.2017 | BG | 31.08.2017 | NO | 31.08.2017 | GR | 01.09.2017 | IS | 30.09.2017 | [2020/31] |
Frühere [2020/27] | HU | 16.04.2008 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
IT | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
PT | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
TR | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
IT | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
TR | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
IT | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
IT | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 31.05.2017 | |
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO2004109940 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1,2,4-6,8,11-13,17,20,21,23-25 * abstract * * page 8, line 28 - page 11, line 2 * * page 13, line 32 - page 17, line 9 * * figure - * * claim - * [Y] 3,7,14-16,18,19,22; | [X]US2004247058 (ABRAHAM CHARLES [US]) [X] 1,2,4,5,11-13,20,21,23,25 * abstract * * paragraphs [0037] , [0038] * * paragraphs [0048] , [0049] * * figure - * * claim - *; | [Y]WO2006107381 (ATC TECH LLC [US], et al) [Y] 3,7,14-16,18,19,22 * paragraphs [0006] - [0009] *; | [A]WO9936795 (SNAPTRACK INC [US]) [A] 1-25 * abstract * * page 1, line 7 - page 2, line 29 * * page 6, lines 15-20 * * page 9, line 6 - page 11, line 2 * * figure - * * claim - *; | [A]EP1079533 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 26-46 * paragraph [0002] * * abstract * * paragraphs [0008] - [0011] * * paragraphs [0031] - [0039] * * paragraphs [0045] - [0048] * * paragraphs [0061] - [0067] * * figure - * * claim - *; | [A]WO0013034 (ERICSSON INC [US]) [A] 26-46 * abstract * * page 3, line 9 - page 4, line 7 * * page 6, line 14 - page 7, line 28 * * page 9, lines 5-25 * * figure - * * claim - *; | [A]US6799050 (KRASNER NORMAN F [US]) [A] 26-46 * the whole document * |