EP2154109 - Graphitfilm und Graphitkompositfilm [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/07] | GRAPHITFILM UND GRAPHITVERBUNDFILM | ||
[2018/29] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-3-18, Nakanoshima Kita-ku Osaka / JP | [2018/38] |
Frühere [2013/12] | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku Osaka / JP | ||
Frühere [2010/07] | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-4, Nakanoshima 3-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8288 / JP | Erfinder | 01 /
OHTA, Yusuke 5-5-31-404, Torikainishi Settsu-shi Osaka 566-0072 / JP | 02 /
WAKAHARA, Shuhei 10-22-104 Shodokoro-cho Takatsuki-shi Osaka 569-0064 / JP | 03 /
NISHIKAWA, Yasushi 1-15-302 Matsubara-cho Takatsuki-shi Osaka 569-0086 / JP | [2010/13] |
Frühere [2010/07] | 01 /
OHTA, Yusuke 5-5-31 Torikainishi Settsu-shi Osaka 566-0072 / JP | ||
02 /
WAKAHARA, Shuhei 10-22-104 Shodokoro-cho Takatsuki-shi Osaka 569-0064 / JP | |||
03 /
NISHIKAWA, Yasushi 1-15-302 Matsubara-cho Takatsuki-shi Osaka 569-0086 / JP | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2018/38] |
Frühere [2010/07] | Vossius & Partner Siebertstraße 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08752770.1 | 15.05.2008 | [2010/07] | WO2008JP58910 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070132120 | 17.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007132120 | [2010/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008143120 | Datum: | 27.11.2008 | Sprache: | JA | [2008/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2154109 | Datum: | 17.02.2010 | Sprache: | EN | [2010/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2154109 | Datum: | 19.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.11.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.2013 | Klassifikation | IPC: | C01B32/20, B32B5/18, B32B7/12, B32B27/06, B32B27/28, C09K5/14, H01L23/373, H05K7/20, B32B9/00, B32B9/04 | [2018/01] | CPC: |
C09K5/14 (EP,KR,US);
C01B32/20 (KR);
B32B27/065 (EP,US);
B32B27/281 (EP,US);
B32B5/18 (EP,US);
B32B7/12 (EP,US);
B32B9/007 (EP,US);
B32B9/04 (KR);
B32B9/045 (EP,US);
C01B32/205 (EP,US);
H01L23/373 (EP,KR,US);
H01L23/3737 (EP,KR,US);
H05K7/20481 (EP,KR,US);
B32B2307/302 (EP,US);
B32B2307/306 (EP,US);
B32B2307/54 (EP,US);
B32B2307/714 (EP,US);
B32B2457/00 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y10T428/24446 (EP,US);
Y10T428/2918 (EP,US);
Y10T428/30 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/39] | C01B31/04, B32B9/00, C09K5/14, H01L23/373, B32B9/04, H05K7/20 | ||
Frühere IPC [2010/07] | C01B31/04, B32B9/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/38] |
Frühere [2010/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Graphitfilm und Graphitkompositfilm | [2018/29] | Englisch: | GRAPHITE FILM AND GRAPHITE COMPOSITE FILM | [2010/07] | Französisch: | FILM DE GRAPHITE ET FILM DE GRAPHITE COMPOSITE | [2010/07] |
Frühere [2010/07] | GRAPHITFILM UND GRAPHITVERBUNDFILM | Eintritt in die regionale Phase | 01.12.2009 | Übersetzung eingereicht | 01.12.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.12.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 01.12.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/07] | 24.03.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.07.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 11.05.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.05.2008 | AT | 19.09.2018 | CY | 19.09.2018 | CZ | 19.09.2018 | DK | 19.09.2018 | EE | 19.09.2018 | ES | 19.09.2018 | FI | 19.09.2018 | HR | 19.09.2018 | IT | 19.09.2018 | LT | 19.09.2018 | LV | 19.09.2018 | MC | 19.09.2018 | MT | 19.09.2018 | NL | 19.09.2018 | PL | 19.09.2018 | RO | 19.09.2018 | SE | 19.09.2018 | SI | 19.09.2018 | SK | 19.09.2018 | TR | 19.09.2018 | BG | 19.12.2018 | NO | 19.12.2018 | GR | 20.12.2018 | IS | 19.01.2019 | PT | 19.01.2019 | IE | 15.05.2019 | LU | 15.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2021/34] |
Frühere [2021/32] | HU | 15.05.2008 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CY | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 19.09.2018 | |
CY | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | CZ | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
IT | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/20] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 19.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2007031237 ; | [A]JP2005314168 ; | [A]JP2002308611 ; | [A]US3483019 (YOUSE EARL L) [A] 1-7 * column I, line 30 - column III, line 51 *; | [X] - HISHIYAMA Y ET AL, "Graphitization behavior of carbon film prepared from high modulus polyimide film: Synthesis of high-quality graphite film", CARBON, ELSEVIER, OXFORD, GB, vol. 32, no. 4, doi:10.1016/0008-6223(94)90085-X, ISSN 0008-6223, (19940101), pages 645 - 650, (19940101), XP024030926 [X] 1-7 * column I, line 1 - column IV, line 20 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0008-6223(94)90085-X | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2007, no. 25, Database accession no. 2007-246421, XP002711140 & JP2007031237 A 20070208 (KANEKA CORP) [A] 1-7 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2005, no. 81, Database accession no. 2005-790306, XP002711141 & JP2005314168 A 20051110 (KANEKA CORP) [A] 1-7 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2003, no. 07, Database accession no. 2003-071803, XP002711142 & JP2002308611 A 20021023 (UBE IND LTD) [A] 1-7 * abstract * | Internationale Recherche | [A]JPH07109171 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2002308611 (UBE INDUSTRIES); | [A]JP2005314168 (KANEKA CORP); | [A]JP2007031237 (KANEKA CORP) | vom Anmelder | JPS61275116 | JPH02103478 | JPH06134917 | JPH1158591 | JP2003168882 |