EP2186260 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON VIRTUELLEN LOKALEN NETZWERKEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Level 3 Communications, LLC 1025 Eldorado Boulevard Broomfield, CO 80021 / US | [2010/20] | Erfinder | 01 /
RYAN, James 7335 Eagle Rock Drive Littleton, Colorado 80125 / US | 02 /
HADAVI, Marcus 1700 Bassett Street Unit 403 Denver, Colorado 80202 / US | 03 /
RENNER, Michael 4040 South Jason Street Englewood, Colorado 80110 / US | 04 /
ALCALA, Raoul 986 Monroe Way Superior, Colorado 80027 / US | 05 /
KANE, John 6261 County Road 20 Longmont, Colorado 80504 / US | 06 /
ZESCHIN, Hans 1427 S. Humboldt Street Denver, Colorado 80210 / US | [2018/28] |
Frühere [2010/20] | 01 /
RYAN, James 7335 Eagle Rock Drive Littleton, Colorado 80125 / US | ||
02 /
HADAVI, Marcus 1700 Bassett Street Unit 403 Denver, Colorado 80202 / US | |||
03 /
RENNER, Michael 4040 South Jason Street Englewood, Colorado 80110 / US | |||
04 /
ALCALA, Raoul 986 Monroe Way Superior, Colorado 80027 / US | |||
05 /
KANE, John 6261 County Road 20 Longmont, Colorado 80504 / US | |||
06 /
ZESCHIN, Hans 1427 S. Humboldt Street Denver, Colorado 80210 / US | Vertreter | Martin, Philip John, et al Marks & Clerk LLP 62-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA / GB | [2018/28] |
Frühere [2010/20] | Martin, Philip John, et al Marks & Clerk LLP 62-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08755533.0 | 15.05.2008 | [2010/20] | WO2008US63700 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070849010 | 31.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 849010 | [2010/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009029303 | Datum: | 05.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2186260 | Datum: | 19.05.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2186260 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 05.03.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.04.2013 | Klassifikation | IPC: | H04L12/46, H04L12/24 | [2013/21] | CPC: |
H04L41/0866 (EP,US);
H04L12/4679 (EP,US);
H04L41/0853 (EP,US);
H04L41/0859 (EP,US);
H04L41/12 (EP,US);
H04L2012/4629 (EP,US);
H04L41/40 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2010/20] | H04L12/24 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/28] |
Frühere [2010/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON VIRTUELLEN LOKALEN NETZWERKEN | [2010/20] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING VIRTUAL LOCAL AREA NETWORKS | [2010/20] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE GESTION DE RÉSEAUX LOCAUX VIRTUELS | [2017/37] |
Frühere [2010/20] | SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION DE RESEAUX LOCAUX VIRTUELS | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 16.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/20] | 31.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.09.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.01.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 10.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.05.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 31.05.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 31.05.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.03.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 12.04.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.05.2008 | AT | 11.07.2018 | CY | 11.07.2018 | CZ | 11.07.2018 | DK | 11.07.2018 | EE | 11.07.2018 | ES | 11.07.2018 | FI | 11.07.2018 | HR | 11.07.2018 | IT | 11.07.2018 | LT | 11.07.2018 | LV | 11.07.2018 | MC | 11.07.2018 | MT | 11.07.2018 | NL | 11.07.2018 | PL | 11.07.2018 | RO | 11.07.2018 | SE | 11.07.2018 | SI | 11.07.2018 | SK | 11.07.2018 | TR | 11.07.2018 | BG | 11.10.2018 | NO | 11.10.2018 | GR | 12.10.2018 | IS | 11.11.2018 | PT | 11.11.2018 | [2021/34] |
Frühere [2021/32] | HU | 15.05.2008 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 11.07.2018 | |
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/29] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/07] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 11.07.2018 | |
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 11.07.2018 | |
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 11.07.2018 | |
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 11.07.2018 | |
NL | 11.07.2018 | ||
Frühere [2019/04] | NL | 11.07.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2004042416 (NGO CHUONG NGOC [CA], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0065] - paragraph [0073] * * paragraph [0091] - paragraph [0120] * * paragraph [0089] *; | [I]US2004044754 (VIRDY MACMOHANA SINGH [CA], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0046] - paragraph [0053] ** paragraph [0065] - paragraph [0082] * | Internationale Recherche | [A]JP2000165430 (HITACHI CABLE, et al) [A] 1-20 * . See abstract and figures 1-2. *; | [A]EP1249966 (ALLIED TELESIS KK [JP]) [A] 1-20* See abstract and figure 1. *; | [A]JP2005333546 (HITACHI LTD) [A] 1-20 * See figures 2, 5-7 and claim 1. *; | [A]US2007110028 (WU HAIJUN [CN]) [A] 1-20 * See abstract and figures 1, 3-5. * | Prüfung | US2001005849 |