EP2148818 - VERBESSERUNGEN AN ODER IN ZUSAMMENHANG MIT GETRÄNKEZUBEREITUNGSMASCHINEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.03.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.04.2018 [2018/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Douwe Egberts B.V. Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht / NL | [2016/19] |
Frühere [2010/05] | Für alle benannten Staaten Kraft Foods R & D, Inc. Zweigniederlassung München Bayerwaldstrasse 8 81737 München / DE | Erfinder | 01 /
TANNER, Roger Geoffrey 11 Frensham Close Banbury Oxfordshire OX16 1FQ / GB | 02 /
HALLIDAY, Andrew Michael 7 Brassey Close Chipping Norton Oxfordshire OX7 5AS / GB | [2010/05] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2014/02] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2010/05] | Bucks, Teresa Anne Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08755643.7 | 16.05.2008 | [2010/05] | WO2008US63832 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20070009589 | 18.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0709589 | US20070940118P | 25.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 940118 P | [2010/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008144470 | Datum: | 27.11.2008 | Sprache: | EN | [2008/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2148818 | Datum: | 03.02.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.11.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.11.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.02.2017 | Klassifikation | IPC: | B65B43/42, A47J31/06 | [2017/13] | CPC: |
A47J31/0673 (EP,US);
B65B43/42 (KR);
A47J31/3695 (EP,GB,US);
A47J31/06 (KR);
A47J31/40 (KR);
A47J31/407 (EP,GB,US);
|
Frühere IPC [2010/05] | B65B43/42 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERUNGEN AN ODER IN ZUSAMMENHANG MIT GETRÄNKEZUBEREITUNGSMASCHINEN | [2010/05] | Englisch: | IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO BEVERAGE PREPARATION MACHINES | [2010/05] | Französisch: | AMÉLIORATIONS APPORTÉES À DES MACHINES DE PRÉPARATION DE BOISSONS OU ASSOCIÉES À DE TELLES MACHINES | [2010/05] | Eintritt in die regionale Phase | 19.11.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.11.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 19.11.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.11.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.11.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.11.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/05] | 26.09.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/17] | 23.11.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2004191372 (HALLIDAY ANDREW [GB], et al); | [A]EP1518484 (MARS INC [US]) | Internationale Recherche | [X]US2004191372 (HALLIDAY ANDREW [GB], et al) |