EP2157979 - KALZIUMKANALPROTEINE UND IHRE VERWENDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.11.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Calcimedica, Inc. 505 Coast Blvd S., Ste 209 La Jolla, CA 92037 / US | [2010/09] | Erfinder | 01 /
STAUDERMAN, Kenneth, A. 3615 Lotus Drive San Diego, CA 92106 / US | 02 /
ROOS, Jack 10527 Stony Ridge Ct. San Diego, CA 92131 / US | 03 /
VELICELEBI, Gonul 4688 Tarantella Lane San Diego, CA 92130 / US | [2010/09] | Vertreter | Avidity IP Broers Building Hauser Forum 21 JJ Thomson Avenue Cambridge CB3 0FA / GB | [2018/28] |
Frühere [2010/09] | Cole, William Gwyn, et al HLBBshaw Merlin House Falconry Court Baker's Lane Epping, Essex CM16 5DQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08756325.0 | 27.05.2008 | [2010/09] | WO2008US64915 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070939922P | 24.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 939922 P | [2010/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008148108 | Datum: | 04.12.2008 | Sprache: | EN | [2008/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2157979 | Datum: | 03.03.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2157979 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 04.12.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.05.2010 | Klassifikation | IPC: | A61K38/17, C07H21/04, C07K14/435 | [2010/09] | CPC: |
G01N33/5008 (EP,US);
G01N33/5076 (EP,US);
G01N33/6872 (EP,US);
G01N2333/705 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/28] |
Frühere [2010/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KALZIUMKANALPROTEINE UND IHRE VERWENDUNGEN | [2010/09] | Englisch: | CALCIUM CHANNEL PROTEINS AND USES THEREOF | [2010/09] | Französisch: | PROTÉINES DE CANAL DE CALCIUM ET LEUR UTILISATION | [2010/09] | Eintritt in die regionale Phase | 17.12.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.12.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 17.12.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/09] | 05.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.10.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.05.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 13.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.11.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.05.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 27.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.11.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.04.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 22.05.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 22.05.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.04.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 12.04.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/25] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 13.04.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.04.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.05.2015 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 15.05.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 15.05.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.05.2014 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 05.04.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.04.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 18.04.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2010 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   25.06.2010 | 31.05.2014 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   12.06.2014 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.05.2008 | AT | 11.07.2018 | CY | 11.07.2018 | CZ | 11.07.2018 | EE | 11.07.2018 | ES | 11.07.2018 | HR | 11.07.2018 | IT | 11.07.2018 | LT | 11.07.2018 | LV | 11.07.2018 | MC | 11.07.2018 | MT | 11.07.2018 | PL | 11.07.2018 | RO | 11.07.2018 | SI | 11.07.2018 | SK | 11.07.2018 | TR | 11.07.2018 | BG | 11.10.2018 | NO | 11.10.2018 | GR | 12.10.2018 | IS | 11.11.2018 | PT | 11.11.2018 | [2021/34] |
Frühere [2021/32] | HU | 27.05.2008 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 11.07.2018 | |
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/29] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/07] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 11.07.2018 | |
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 11.07.2018 | |
ES | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 11.07.2018 | |
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 11.07.2018 | |
LT | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/08] | LT | 11.07.2018 | |
NO | 11.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 11.07.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]WO2007139926 (UNIV CALIFORNIA [US], et al) [XP] 1-10,13-15 * page 21 - page 22 *; | [A] - YEROMIN A V ET AL, "Molecular identification of the CRAC channel by altered ion selectivity in a mutant of Orai", NATURE, NATURE PUBLISHING GROUP, LONDON, GB LNKD- DOI:10.1038/NATURE05108, vol. 443, no. 7108, ISSN 0028-0836, (20060914), pages 226 - 229, (20060820), XP002489915 [A] 1-10,13-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature05108 | [X] - STRANGE ET AL, "Physiological roles of STIM1 and Orai1 homologs and CRAC channels in the genetic model organism Caenorhabditis elegans", CELL CALCIUM (EDINBURGH), CHURCHILL LIVINGSTONE MEDICAL JOURNALS, EDINBURGH, GB LNKD- DOI:10.1016/J.CECA.2007.02.007, (20070321), vol. 42, no. 2, ISSN 0143-4160, pages 193 - 203, XP022136170 [X] 6-9 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceca.2007.02.007 | [A] - PUTNEY ET AL, "Recent breakthroughs in the molecular mechanism of capacitative calcium entry (with thoughts on how we got here)", CELL CALCIUM (EDINBURGH), CHURCHILL LIVINGSTONE MEDICAL JOURNALS, EDINBURGH, GB, (20070308), vol. 42, no. 2, ISSN 0143-4160, pages 103 - 110, XP022136161 [A] 1-10,13-16 * the whole document * | Internationale Recherche | [X] - LORIN-NEBEL C. ET AL., "CRAC channel activity in C. elegans is mediated by orai1 and STIM1 homologues and is essential for ovulation and fertility", J. PHYSIOL., (2007), vol. 580, pages 67 - 85, XP008125064 DOI: http://dx.doi.org/10.1113/jphysiol.2006.124883 | [X] - SOBOLOFF J. ET AL., "Calcium signals mediated by STIM and Orai proteins-a new paradigm in inter-organelle communication", BIOCHIMICA, ET BIOPHYSICA ACTA, (2006), vol. 1763, pages 1161 - 1168, XP005776843 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2006.09.023 | [X] - SMYTH J.T. ET AL., "Emerging perspectives in store-prepared Ca2+entry: Roles of Orai, Stim and TRP", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, (2006), vol. 1763, pages 1147 - 1160, XP005776842 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2006.08.050 | [Y] - KUHNS D.B. ET AL., "Ca2+-dependent production and release of IL-8 in human neutrophils", J. IMMUNOL., (1998), vol. 161, pages 4332 - 4339, XP008124922 | Prüfung | - PEINELT CHRISTINE ET AL, "Amplification of CRAC current by STIM1 and CRACM1 (Orai1)", NATURE CELL BIOLOGY, MACMILLAN MAGAZINES LTD, vol. 8, no. 7, doi:10.1038/NCB1435, ISSN 1465-7392, (20060701), pages 771 - 773,1, (20060530), XP002489913 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncb1435 | - R Tsien ET AL, "Mechanisms of calcium channel modulation by [beta]-adrenergic agents and dihydropyridine calcium agonists", Journal of Molecular and Cellular Cardiology, (19860701), vol. 18, no. 7, doi:10.1016/S0022-2828(86)80941-5, ISSN 0022-2828, pages 691 - 710, XP055080963 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2828(86)80941-5 | vom Anmelder | WO2007081804 | US2007031814 | US2007105160 | US2002034728 | - PUTNEY ET AL., CELL, (1993), vol. 75, pages 199 - 201 | - FAGAN ET AL., J BIOL. CHEM., (2000), vol. 275, pages 26530 - 26537 | - LEWIS, ANNU. REV. IMMUNOL., (2001), vol. 19, pages 497 - 521 | - NUNEZ ET AL., J PHYSIOL., (2006), pages 57 - 73 | - WINSLOW ET AL., CURR. OPIN. IMMUNOL., (2003), vol. 15, pages 299 - 307 | - J.C.MERCER ET AL., J BIOL. CHEMISTRY, (2006), vol. 281, pages 24979 - 24990 | - C. PEINELT ET AL., NATURE CELL BIOLOGY, (2006), vol. 8, pages 771 - 776 | - YEROMIN ET AL., J GEN. PHYSIOL., (2004), vol. 123, pages 167 - 182 | - CAREY; SUNDBERG, ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY 4TH ED., PLENUM PRESS, (2000), vol. A | - CAREY; SUNDBERG, ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY 4TH ED., PLENUM PRESS, (2001), vol. B | - STREB ET AL., NATURE, (1983), vol. 306, pages 67 - 69 | - PUTNEY, CELL CALCIUM, (1986), vol. 7, pages 1 - 12 | - PAREKH ET AL., PHYSIOL.REV., (2005), pages 757 - 810 | - PAREKH; PUTNEY, PHYSIOL. REV., (2005), vol. 85, pages 757 - 810 | - RAO ET AL., ANNU REV 1MMUNOL., (1997), vol. 15, pages 707 - 47 | - MACIAN ET AL., "Transcriptional mechanisms underlying lymphocyte tolerance", CELL, (20020614), vol. 109, no. 6, pages 719 - 31 | - WU ET AL., CELL, (20060728), vol. 126, no. 2, pages 375 - 87 | - RUDENSKY AY; GAVIN M; ZHENG Y, CELL, (20060728), vol. 126, no. 2, pages 253 - 256 | - MIYAWAKI ET AL., NATURE, (1997), vol. 388, pages 882 - 887 | - PARTISETI ET AL., JBIOL. CHEM., (1994), vol. 269, pages 32327 - 32335 | - FESKE ET AL., CURR. BIOL., (2005), vol. 15, pages 1235 - 1241 | - TREVILLYAN ET AL., J BIOL. CHEM., (2001), vol. 276, pages 48118 - 26 | - TREVILLYAN ET AL., J BIOL. CHEM, (2001), vol. 276, pages 48118 - 26 | - TREVILLYAN ET AL., J. BIOL. CHEM, (2001), vol. 276, pages 48118 - 26 | - XU ET AL., J APPL. PHYSIOL., (2002), vol. 93, pages 1833 - 1840 | - HUMBLES ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI., (2002), vol. 99, pages 1479 - 1484 | - JEFFERSON; JOHNSON, J NEPHROL., (1999), vol. 12, pages 297 - 307 | - HUMPHREYS-BEHER; PECK, ARCH. ORAL BIOL., (1999), vol. 44, no. 1, pages 21 - 25 | - BRAYER ET AL., J RHEUMATOL., (2000), vol. 27, pages 1896 - 1904 | - GRIFFITHS; REMMERS, IMMUNOL. REV., (2001), vol. 184, pages 172 - 183 | - CHAPLAN ET AL., J NEUROSCI. METHODS, (1994), vol. 53, pages 55 - 63 | - LUO ET AL., J NEUROSCI., (2001), vol. 21, pages 1868 - 1875 | - HOGABOAM CM ET AL., "An orally active non-selective endothelin receptor antagonist, bosentan, markedly reduces injury in a rat model of colitis", EUR PHARRNACOL., (1996), vol. 309, pages 261 - 269 | - YUE G ET AL., "In some cases, the 21-aminosteroid tirilazid mesylate ameliorates inflammatory bowel disease in rats", J PHMMACOL EXP THER., (1996), vol. 276, pages 265 - 270 |