EP2162637 - HUBRIEMENANTRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bronson, Henry D. 9040 St. Stephens Green Oak Brook, IL 60523 / US | [2010/11] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2010/11] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/02] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2010/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2010/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08756572.7 | 30.05.2008 | [2010/11] | WO2008US65423 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070932444P | 31.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 932444 P | [2010/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008151084 | Datum: | 11.12.2008 | Sprache: | EN | [2008/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2162637 | Datum: | 17.03.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2162637 | Datum: | 11.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 05.02.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2010 | Klassifikation | IPC: | F16H7/06, B62M9/00, B62M9/06, F16G1/28, F16G5/20, F16H7/02 | [2010/22] | CPC: |
B62K3/002 (EP,US);
B62M1/24 (EP,US);
F16H31/00 (EP,US);
F16H7/023 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/11] | F16H7/06, B62M9/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HUBRIEMENANTRIEB | [2010/11] | Englisch: | RECIPROCATING BELT DRIVE | [2010/11] | Französisch: | TRANSMISSION PAR COURROIE EN VA-ET-VIENT | [2010/11] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 23.12.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/11] | 06.12.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.11.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.11.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.07.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 12.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2011 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   24.11.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.05.2008 | AT | 11.01.2012 | BE | 11.01.2012 | CY | 11.01.2012 | CZ | 11.01.2012 | DK | 11.01.2012 | EE | 11.01.2012 | FI | 11.01.2012 | HR | 11.01.2012 | IT | 11.01.2012 | LT | 11.01.2012 | LV | 11.01.2012 | MT | 11.01.2012 | NL | 11.01.2012 | PL | 11.01.2012 | RO | 11.01.2012 | SE | 11.01.2012 | SI | 11.01.2012 | SK | 11.01.2012 | TR | 11.01.2012 | BG | 11.04.2012 | NO | 11.04.2012 | GR | 12.04.2012 | ES | 22.04.2012 | IS | 11.05.2012 | PT | 11.05.2012 | GB | 30.05.2012 | IE | 30.05.2012 | LU | 30.05.2012 | CH | 31.05.2012 | FR | 31.05.2012 | LI | 31.05.2012 | MC | 31.05.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
MT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
TR | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
ES | 22.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
GB | 30.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
LU | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
MT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
TR | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
ES | 22.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
GB | 30.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/46] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
MT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
ES | 22.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
GB | 30.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/35] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
MT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
GB | 30.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/23] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
GB | 30.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/21] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
GB | 30.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/20] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
IE | 30.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 11.01.2012 | |
BE | 11.01.2012 | ||
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2013/03] | BE | 11.01.2012 | |
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Frühere [2012/50] | BE | 11.01.2012 | |
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
IT | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
SK | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/49] | BE | 11.01.2012 | |
CY | 11.01.2012 | ||
CZ | 11.01.2012 | ||
DK | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
RO | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/48] | BE | 11.01.2012 | |
CY | 11.01.2012 | ||
EE | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
SE | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/41] | BE | 11.01.2012 | |
CY | 11.01.2012 | ||
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/39] | BE | 11.01.2012 | |
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
LV | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/37] | BE | 11.01.2012 | |
FI | 11.01.2012 | ||
HR | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
PL | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
PT | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/36] | BE | 11.01.2012 | |
HR | 11.01.2012 | ||
LT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
GR | 12.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/35] | BE | 11.01.2012 | |
LT | 11.01.2012 | ||
NL | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
BG | 11.04.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/34] | BE | 11.01.2012 | |
LT | 11.01.2012 | ||
SI | 11.01.2012 | ||
NO | 11.04.2012 | ||
IS | 11.05.2012 | ||
Frühere [2012/25] | SI | 11.01.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4411442 (RILLS NOLAN J [US]) [A] 1,9,16* the whole document *; | [A]US4846489 (KLEINEBENNE DIETER [DE]) [A] 1,9,16 * the whole document *; | [A]EP0677682 (DOORNES TRANSMISSIE BV [NL]) [A] 1,9,16 * column 4, line 28 - column 7, line 12; figures 1,1a-1e,2,3,4b,6 *; | [A]US6334838 (LEE JAMES [TW]) [A] 1,9,16 * column 1, line 11 - line 56; figures 1-3 *; | [A]DE10119495 (GUENTHER ROLF [DE]) [A] 1,9,16 * paragraphs [0010] - [0011] - [0015] - [0016]; figures 1-5 *; | [A]WO2005119087 (INA SCHAEFFLER KG [DE], et al) [A] 1,9,16 * page 7 - page 10; figures 1,3,4 * | Internationale Recherche | [A]KR930007669B (ANDERSON CYRIL F [US]); | [X]US5772546 (WARSZEWSKI JAROSLAW PIOTR [DE]); | [A]KR200251543Y ; | [A]US6402651 (SHIRLEY CHESTER LEE [US]) |