EP2160241 - VERFAHREN ZUM AUFTRAGEN EINER WASHCOATSUSPENSION AUF EINE TRÄGERSTRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.02.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.03.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.12.2016 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG Lenbachplatz 6 80333 München / DE | [2012/33] |
Frühere [2010/10] | Für alle benannten Staaten Süd-Chemie AG Lenbachplatz 6 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
MESTL, Gerhard Ebereschenstr. 71 80935 München / DE | 02 /
GÜCKEL, Christian Lena-Christ-Str. 14 85567 Grafing / DE | 03 /
ESTENFELDER, Marvin Josef-Maier-Promenade 6 85560 Ebersberg / DE | 04 /
KÄDING, Bastian Via Golasecca 29 A 21018 Sesto Calende / IT | [2010/22] |
Frühere [2010/10] | 01 /
MESTL, Gerhard Ebereschenstr. 71 80935 München / DE | ||
02 /
GÜCKEL, Christian Lena-Christ-Str. 14 85567 Grafing / DE | |||
03 /
ESTENFELDER, Marvin Via XXIV Maggio 14 21041 Arona / IT | |||
04 /
KÄDING, Bastian Via Golasecca 29 A 21018 Sesto Calende / IT | Vertreter | (deleted) | [N/P] |
Frühere [2017/15] | Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München / DE | ||
Frühere [2010/10] | Stolmár, Matthias Stolmár Scheele & Partner Blumenstraße 17 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08758963.6 | 02.06.2008 | [2010/10] | WO2008EP04398 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071025357 | 31.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007025357 | [2010/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008145405 | Datum: | 04.12.2008 | Sprache: | DE | [2008/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2160241 | Datum: | 10.03.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2160241 | Datum: | 12.04.2017 | Sprache: | DE | [2017/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.12.2008 | Klassifikation | IPC: | B01J37/02, B01J23/22, B01J23/881, B01J23/888 | [2010/10] | CPC: |
B01J37/0232 (EP,US);
B01J2/16 (EP,US);
B01J23/002 (EP,US);
B01J23/22 (EP,US);
B01J23/881 (EP,US);
B01J23/8885 (EP,US);
| C-Set: |
B01J2523/00, B01J2523/15, B01J2523/47, B01J2523/51, B01J2523/53, B01J2523/55 (EP,US);
B01J2523/00, B01J2523/17, B01J2523/55, B01J2523/68, B01J2523/69 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/15] |
Frühere [2010/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM AUFTRAGEN EINER WASHCOATSUSPENSION AUF EINE TRÄGERSTRUKTUR | [2010/10] | Englisch: | METHOD FOR APPLYING A WASH COAT SUSPENSION TO A CARRIER STRUCTURE | [2010/10] | Französisch: | PROCÉDÉ DESTINÉ À L'APPLICATION D'UNE SUSPENSION D'ENDUIT LAVÉ SUR UNE STRUCTURE SUPPORT | [2010/10] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/10] | 01.03.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.08.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung | 12.12.2014 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 12.12.2014 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 16.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 28.11.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.12.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 12.02.2015 | Beschwerde eingegangen No. T0581/15 | 10.03.2015 | Begründung eingereicht | 14.06.2016 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Zurückverweisung zur Erteilung | 14.06.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.06.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.04.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 15.01.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.06.2008 | CY | 12.04.2017 | CZ | 12.04.2017 | EE | 12.04.2017 | ES | 12.04.2017 | FI | 12.04.2017 | HR | 12.04.2017 | LT | 12.04.2017 | LV | 12.04.2017 | MC | 12.04.2017 | MT | 12.04.2017 | PL | 12.04.2017 | PT | 12.04.2017 | RO | 12.04.2017 | SE | 12.04.2017 | SI | 12.04.2017 | SK | 12.04.2017 | TR | 12.04.2017 | AT | 02.06.2017 | IE | 02.06.2017 | LU | 02.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | BG | 12.07.2017 | NO | 12.07.2017 | GR | 13.07.2017 | IS | 12.08.2017 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 02.06.2008 | |
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
TR | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 02.06.2008 | |
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 02.06.2008 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/50] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/10] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 12.04.2017 | |
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2017/50] | ES | 12.04.2017 | |
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2017/49] | ES | 12.04.2017 | |
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4259211 (KRABETZ RICHARD, et al); | [XY]WO2005030380 (BASF AG [DE], et al); | [DY]WO2006027009 (HUETTLIN HERBERT [DE]); | [Y]DE102005055827 (SUED CHEMIE AG [DE]) | Prüfung | DE19709589 |