EP2167316 - MEHRSCHICHTIGE FILMSTRUKTUREN MIT BIO-MATERIALIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.03.2013 [2013/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Frühere [2010/13] | Für alle benannten Staaten E. I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | Erfinder | 01 /
CHARBONNEL, Lucie 922, Rue du Jura Domaines des Roches F-01170 Cessy / FR | 02 /
HAUSMANN, Karlheinz Abbesses 21 CH-2012 Auvernier / CH | 03 /
LEE, I-Hwa 4407 Tennyson Road Wilmington, DE 19802 / US | 04 /
THOMI, Cedric 28, Chemin des Grands-Bussions CH-1233 Sezenove / CH | [2010/13] | Vertreter | Morf, Jan Stefan Abitz & Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/13] | Morf, Jan Stefan Abitz & Partner Patentanwälte Hörselbergstrasse 5 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08772335.9 | 02.07.2008 | [2010/13] | WO2008US68970 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070947767P | 03.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 947767 P | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009006503 | Datum: | 08.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2167316 | Datum: | 31.03.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.01.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.01.2009 | Klassifikation | IPC: | B32B27/08, B32B27/32, B32B27/36, B65D65/40 | [2010/13] | CPC: |
B32B27/20 (EP,US);
B32B27/06 (EP,US);
B32B27/08 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B27/36 (EP,US);
B32B2307/31 (EP,US);
B32B2307/5825 (EP,US);
B32B2307/7163 (EP,US);
B32B2435/00 (EP,US);
B32B2439/02 (EP,US);
B32B2439/46 (EP,US);
Y10T428/1334 (EP,US);
Y10T428/269 (EP,US);
Y10T428/31757 (EP,US);
Y10T428/31797 (EP,US);
Y10T442/678 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRSCHICHTIGE FILMSTRUKTUREN MIT BIO-MATERIALIEN | [2010/13] | Englisch: | MULTILAYER FILM STRUCTURES COMPRISING BIO-BASED MATERIALS | [2010/13] | Französisch: | STRUCTURES À FILM MULTICOUCHE COMPRENANT DES MATÉRIAUX BIO | [2010/13] | Eintritt in die regionale Phase | 17.12.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.12.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/13] | 12.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.05.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.05.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/12] | 31.10.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/12] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2007031691 (FORLONI ROBERTO [IT] ET AL) [Y] 1-14 * paragraphs [0001] , [0002] , [0053] , [0062] , [0087] , [0088] , [0164] *; | [Y]JPS4935480 | [Y] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1975, no. 07, Database accession no. 1975-11497W, XP002492159 & JPS4935480 A 19740402 (CHISSO CORP) [Y] 1-14 * abstract * |