EP2170456 - VORHERSAGE VON KRAMPFANFÄLLEN, MIKROANFALLS-VORLÄUFEREREIGNISSEN UND RELEVANTE THERAPEUTISCHE VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.09.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.11.2017 [2017/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH 200 First Street S.W. Rochester, MN 55905 / US | [N/P] |
Frühere [2010/14] | Für alle benannten Staaten Mayo Foundation for Medical Education and Research 200 First Street SW Rochester, MN 55905 / US | Erfinder | 01 /
WORRELL, Gregory A. 1220 First Street N.W. Rochester, Minnesota 55901 / US | 02 /
STEAD, Squire M. 820 8 Ave SW Pine Island, MN 55963-6778 / US | [2010/21] |
Frühere [2010/14] | 01 /
WORRELL, Gregory A. 1220 First Street N.W. Rochester, Minnesota 55901 / US | ||
02 /
STEAD, Squire M. 5010 Wood Lane N.W. Rochester, Minnesota 55901 / US | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/14] | Vossius & Partner Siebertstraße 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08772516.4 | 11.07.2008 | [2010/14] | WO2008US69769 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070959076P | 11.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 959076 P | [2010/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009009724 | Datum: | 15.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2170456 | Datum: | 07.04.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.01.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 15.01.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2016 | Klassifikation | IPC: | A61N1/18, A61N1/05, A61B5/00, A61B5/0478, A61B5/0484, A61N1/36 | [2016/38] | CPC: |
A61N1/0531 (EP,US);
A61B5/291 (EP,US);
A61B5/377 (EP,US);
A61B5/4094 (EP,US);
A61N1/0534 (EP,US);
A61B2562/046 (EP,US);
A61N1/36082 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2010/14] | A61N1/18 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORHERSAGE VON KRAMPFANFÄLLEN, MIKROANFALLS-VORLÄUFEREREIGNISSEN UND RELEVANTE THERAPEUTISCHE VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN | [2010/14] | Englisch: | SEIZURE FORECASTING, MICROSEIZURE PRECURSOR EVENTS, AND RELATED THERAPEUTIC METHODS AND DEVICES | [2010/14] | Französisch: | PRÉVISION D'ATTAQUE, ÉVÈNEMENTS PRÉCURSEURS DE MICRO-ATTAQUE ET PROCÉDÉS ET DISPOSITIFS THÉRAPEUTIQUES APPARENTÉS | [2010/14] | Eintritt in die regionale Phase | 09.02.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.02.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 09.02.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.02.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.02.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/14] | 17.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/44] | 04.05.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2017 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2007067003 (SANCHEZ JUSTIN C [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraphs [0103] - [0121] *; | [X]WO03077988 (UNIV DUKE [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * pages 13-27 *; | [A]WO0007494 (DILORENZO DANIEL J [US]) [A] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]US2003083716 (NICOLELIS MIGUEL A L [US], et al); | [Y]US2007142871 (LIBBUS IMAD [US], et al); | [Y] - SMART ET AL., "Automatic Detection of High Frequency Epileptiform Oscillations from Intracranial EEG Recordings of Patients with Neocortical Epilepsy", (20050407), XP010905874 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPSD.2005.1614347 |