EP2164527 - STERILISATION MIT ss-STRAHLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.03.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Krones AG Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling / DE | [2010/12] | Erfinder | 01 /
ZIEGLER, Manfred Rennweg 11 94034 Passau / DE | 02 /
KRÜGER, Jochen Waldstrasse 9a 93095 Hagelstadt / DE | [2013/18] |
Frühere [2012/24] | 01 /
ZIEGLER, Manfred Hochweg 3 94161 Ruderting / DE | ||
02 /
KRÜGER, Jochen Waldstrasse 9a 93095 Hagelstadt / DE | |||
Frühere [2010/12] | 01 /
ZIEGLER, Manfred Hochweg 3 94161 Ruderting / DE | ||
02 /
KRÜGER, Jochen Bajuwarenstrasse 4 93107 Thalmassing / DE | Vertreter | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Prüfeninger Strasse 1 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Frühere [2013/18] | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte Ägidienplatz 7 93047 Regensburg / DE | ||
Frühere [2010/12] | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwalte Ägidienplatz 7 93047 Regensburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08774278.9 | 25.06.2008 | [2010/12] | WO2008EP58070 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071029567 | 26.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007029567 | [2010/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009000850 | Datum: | 31.12.2008 | Sprache: | DE | [2009/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2164527 | Datum: | 24.03.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 31.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2164527 | Datum: | 01.05.2013 | Sprache: | DE | [2013/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.12.2008 | Klassifikation | IPC: | A61L2/08, B65B55/08, B67C7/00 | [2012/44] | CPC: |
A61L2/087 (EP,US);
A61L2/24 (EP,US);
B65B55/08 (EP,US);
B67C7/004 (EP,US);
B67C7/0073 (EP,US);
B67C2003/228 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/12] | A61L2/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STERILISATION MIT ss-STRAHLUNG | [2010/12] | Englisch: | STERILIZATION WITH ss-RADIATION | [2010/12] | Französisch: | STÉRILISATION PAR RAYONNEMENT ss | [2010/12] | Eintritt in die regionale Phase | 22.01.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.01.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.01.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/12] | 12.04.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.08.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.03.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.04.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 04.02.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.06.2008 | CY | 01.05.2013 | CZ | 01.05.2013 | DK | 01.05.2013 | EE | 01.05.2013 | FI | 01.05.2013 | HR | 01.05.2013 | LT | 01.05.2013 | LV | 01.05.2013 | MC | 01.05.2013 | MT | 01.05.2013 | NL | 01.05.2013 | PL | 01.05.2013 | RO | 01.05.2013 | SE | 01.05.2013 | SI | 01.05.2013 | SK | 01.05.2013 | TR | 01.05.2013 | AT | 25.06.2013 | IE | 25.06.2013 | LU | 25.06.2013 | BE | 30.06.2013 | CH | 30.06.2013 | LI | 30.06.2013 | BG | 01.08.2013 | GB | 01.08.2013 | NO | 01.08.2013 | GR | 02.08.2013 | ES | 12.08.2013 | IS | 01.09.2013 | PT | 02.09.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
MT | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
TR | 01.05.2013 | ||
AT | 25.06.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2015/13] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
MT | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
AT | 25.06.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/51] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
AT | 25.06.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/34] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/20] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/18] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/14] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/11] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/09] | CY | 01.05.2013 | |
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/08] | CY | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2014/02] | CY | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2013/51] | FI | 01.05.2013 | |
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | FI | 01.05.2013 | |
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | FI | 01.05.2013 | |
LT | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | LT | 01.05.2013 | |
NO | 01.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 01.05.2013 | |
NO | 01.08.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3780308 (NABLO S) [X] 1-19 * column 2, lines 13-26; figure - * * column 6, lines 24-27,39-42,65-68 * * column 7, lines 4-8,19-26 *; | [X]WO2004000100 (MEDICAL INSTILL TECH INC [US]; PY DANIEL C [US]) [X] 1-19 * abstract * * page 3, lines 12-15 * * page 5, lines 7-9 * * page 7, lines 12-14 * * page 8, lines 19-25 * * page 10, line 19 - page 11, line 8 *; | [A]EP0340411 (TETRA PAK AB [SE]) [A] 1-19 * column 2, line 41 - column 3, line 20 * * column 7, lines 25-39 *; | [A]FR2255916 (TETRA PAK DEV [CH]) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]WO2005108278 (SIG SIMONAZZI S P A [IT]; COLATO LUCA [IT]; SILVESTRI ANGELO [IT]) [A] 1-19 * the whole document * |