EP2162269 - Expandierbare Polymergranulate aus Acrylnitrilcopolymeren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/11] | PARTIKELSCHAUMFORMTEILE AUS EXPANDIERBAREN ACRYLNITRILCOPOLYMEREN | ||
[2012/02] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.06.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [N/P] |
Frühere [2012/33] | Für alle benannten Staaten BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Frühere [2010/11] | Für alle benannten Staaten BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
SCHIPS, Carsten Am Rosssprung 17 67342 Speyer / DE | 02 /
HAHN, Klaus Im Bügen 9 67281 Kirchheim / DE | 03 /
BELLIN, Ingo B2, 5 68159 Mannheim / DE | 04 /
LONGO, Daniela Bonner Str. 47 53721 Siegburg / DE | 05 /
ASSMANN, Jens Hugo-Wolf-Str. 6 68165 Mannheim / DE | 06 /
GIETL, Andreas Kleinfeldstr. 20 68165 Mannheim / DE | 07 /
GASSAN, Jochen Sauerbruchstr. 28 76829 Landau / DE | [2010/11] | Vertreter | (deleted) | [2012/13] |
Frühere [2010/11] | Rippel, Hans Christoph Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann LLP Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08774315.9 | 26.06.2008 | [2010/11] | WO2008EP58128 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20070111306 | 28.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 07111306 | [2010/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009000872 | Datum: | 31.12.2008 | Sprache: | DE | [2009/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2162269 | Datum: | 17.03.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 31.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2162269 | Datum: | 15.08.2012 | Sprache: | DE | [2012/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.12.2008 | Klassifikation | IPC: | B29C44/34, C08J9/00, C08J9/16, C08J9/232 | [2012/02] | CPC: |
C08J9/232 (EP,US);
C08J9/16 (KR);
B29C44/3446 (KR);
B29C44/3461 (EP,US);
C08J9/0061 (EP,US);
C08J2300/22 (KR);
C08J2325/06 (KR);
C08J2325/12 (KR);
C08J2325/16 (EP,US);
|
Frühere IPC [2010/11] | B29C44/34, C08J9/16 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Expandierbare Polymergranulate aus Acrylnitrilcopolymeren | [2012/02] | Englisch: | Expandable granulates from acrylonitrile copolymers | [2012/02] | Französisch: | Granules expansibles à base de copolymères d'acrylonitrile | [2012/02] |
Frühere [2010/11] | PARTIKELSCHAUMFORMTEILE AUS EXPANDIERBAREN ACRYLNITRILCOPOLYMEREN | ||
Frühere [2010/11] | MOULDED FOAMS MADE OF EXPANDABLE ACRYLONITRILE COPOLYMERS | ||
Frühere [2010/11] | MOULAGE EN MOUSSE DE PARTICULES DE COPOLYMÈRES D'ACRYLONITRILE EXPANSIBLES | Eintritt in die regionale Phase | 28.01.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.01.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.04.2009 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.01.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/11] | 04.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.01.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 30.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.10.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.06.2008 | CY | 15.08.2012 | CZ | 15.08.2012 | EE | 15.08.2012 | HR | 15.08.2012 | LT | 15.08.2012 | LV | 15.08.2012 | MC | 15.08.2012 | MT | 15.08.2012 | RO | 15.08.2012 | SI | 15.08.2012 | SK | 15.08.2012 | BG | 15.11.2012 | NO | 15.11.2012 | GR | 16.11.2012 | IS | 15.12.2012 | PT | 17.12.2012 | [2015/34] |
Frühere [2015/13] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
MC | 15.08.2012 | ||
MT | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2014/08] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
MC | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/13] | CY | 15.08.2012 | |
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 15.08.2012 | |
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 15.08.2012 | |
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
Frühere [2013/08] | LT | 15.08.2012 | |
NO | 15.11.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2001181433 ; | [X]JPS6063235 ; | [X]GB994074 (KOPPERS CO INC) [X] 1-15 * page 1, line 12 - page 3, line 121; figure .; claim - *; | [X]US3288731 (INGRAM ALVIN R, et al) [X] 1-15 * column 1, line 39 - column 3, line 73; examples II,III,XIV *; | [X]US3639302 (BROWN JOSEPH PATRICK, et al) [X] 1-14 * column 1, line 53 - column 2, line 2; example II * * column 4, line 71 - column 6, line 75 *; | [X]EP0128335 (KANEGAFUCHI CHEMICAL IND [JP]) [X] 1-14 * column 1, lines 1-7 * * column 3, line 3 - column 7, line 35; example -; claim - *; | [X]DE3711028 (MITSUBISHI YUKA BADISCHE [JP]) [X] 1-15 * page 3, line 26 - page 6, line 57; claim - *; | [X]WO0043442 (SUNPOR KUNSTSTOFF GES MBH [AT], et al) [X] 1-15* page 3, line 1 - page 5, line 33; claim - *; | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2001, no. 66, Database accession no. 2001-586351, XP002491535 & JP2001181433 A 20010703 (KANEKA CORP) [X] 1-14 * abstract * * paragraphs [0009] , [0020]; example - * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1985, no. 21, Database accession no. 1985-125323, XP002491536 & JPS6063235 A 19850411 (KANEGAFUCHI CHEM KK) [X] 1-14 * abstract * |