14.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2015 [2015/38] |
17.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] |
03.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.08.2015 [2015/32] |
20.02.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.03.2015 [2015/13] |
11.04.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.05.2014 [2014/20] |
13.12.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.01.2014 [2014/03] |
19.07.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2013 [2013/34] |
12.07.2013 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 14.08.2013 [2013/33] |
07.06.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.07.2013 [2013/28] |
03.05.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2013 [2013/23] |
26.04.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] |
12.04.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2013 [2013/20] |
15.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2013 [2013/12] |
08.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] |
01.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2013 [2013/10] |
25.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2013 [2013/09] |
18.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
11.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.02.2013 [2013/07] |
03.08.2012 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 05.09.2012 [2012/36] |
31.07.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
31.07.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
19.06.2012 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
16.04.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.01.2012 |
Änderung durch den Anmelder |
|
25.11.2011 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 28.12.2011 [2011/52] |
25.11.2011 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 28.12.2011 [2011/52] |
13.04.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.04.2011 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 11.05.2011 [2011/19] |
08.04.2011 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 11.05.2011 [2011/19] |
27.08.2010 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 29.09.2010 [2010/39] |
23.04.2010 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 26.05.2010 [2010/21] |
16.04.2010 |
Änderung: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.02.2010 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 31.03.2010 [2010/13] |
19.02.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.02.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.01.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.12.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.12.2009 |
Änderung durch den Anmelder |
|
18.12.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.01.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.12.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.08.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|