EP2188574 - LUFTSTEUERSYSTEM UND -VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, TR | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Quintex Systems Limited 6 New Street Square London EC4A 3LX / GB | [2014/11] |
Frühere [2010/21] | Für alle benannten Staaten Food Industry Technical Ltd. 40 Ivanhoe Road Finchampstead Berkshire RG40 4QQ / GB | Erfinder | 01 /
STEVENS, Leonard 62 Knowles Ave Crowthorne, Berkshire RG45 6DU / GB | 02 /
STEVENS, Keith Bridge Lodge Hackwood Park Basingstoke, Hampshire RG25 2JZ / GB | 03 /
GLOVER, Nell 12 Warwick Road Reading, Berkshire RG2 7AX / GB | 04 /
WYATT, Ben 40 Balmore Drive Cavershamp Reading, Berkshire RG4 8NL / GB | [2014/30] |
Frühere [2010/21] | 01 /
STEVENS, Leonard 62 Knowles Ave Crowthorne, Berkshire RG45 6DU / GB | ||
02 /
STEVENS, Keith Bridge Lodge Hackwood Park Basingstoke, Hampshire RG25 2JZ / GB | |||
03 /
GLOVER, Nell 12 Warwick Road Reading, Berkshire RG2 7AX / GB | |||
04 /
WYATT, Ben 40 Balmore Drive Cavershamp Reading, Berkshire RG4 8NL / GB | Vertreter | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2014/30] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Frühere [2010/21] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08775820.7 | 03.07.2008 | [2010/21] | WO2008GB02270 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20070012978 | 04.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0712978 | [2010/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009004332 | Datum: | 08.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/02] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2188574 | Datum: | 26.05.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.01.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2188574 | Datum: | 23.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.04.2009 | Klassifikation | IPC: | F24F11/00, F24C15/20 | [2010/21] | CPC: |
F24C15/2021 (EP,GB);
F24F11/46 (EP,GB,US);
A62C3/14 (GB);
B08B15/02 (GB);
F24F11/30 (EP,GB);
F24F11/33 (EP,GB,US);
F24F11/38 (EP,GB,US);
F24F11/523 (EP,GB,US);
F24F11/526 (EP,GB,US);
F24F11/58 (EP,GB,US);
F24F11/63 (EP,GB,US);
F24F11/76 (GB);
F24F11/77 (EP,GB,US);
F24F2110/10 (EP,GB);
F24F2110/50 (GB);
Y02B30/70 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2014/26] |
Frühere [2010/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LUFTSTEUERSYSTEM UND -VERFAHREN | [2010/21] | Englisch: | AIR CONTROL SYSTEM AND METHOD | [2010/21] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE L'AIR | [2010/21] | Eintritt in die regionale Phase | 29.01.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.01.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.01.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/21] | 18.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.03.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.06.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP13155503.9 / EP2594859 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.02.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 24.04.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.07.2008 | AT | 23.07.2014 | BE | 23.07.2014 | CY | 23.07.2014 | CZ | 23.07.2014 | DK | 23.07.2014 | EE | 23.07.2014 | FI | 23.07.2014 | HR | 23.07.2014 | LT | 23.07.2014 | LV | 23.07.2014 | MC | 23.07.2014 | MT | 23.07.2014 | PL | 23.07.2014 | RO | 23.07.2014 | SE | 23.07.2014 | SI | 23.07.2014 | SK | 23.07.2014 | TR | 23.07.2014 | BG | 23.10.2014 | NO | 23.10.2014 | GR | 24.10.2014 | IS | 23.11.2014 | PT | 24.11.2014 | [2017/39] |
Frühere [2017/21] | AT | 23.07.2014 | |
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2016/32] | AT | 23.07.2014 | |
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2016/13] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 23.07.2014 | |
FI | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/10] | FI | 23.07.2014 | |
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 23.07.2014 | |
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 23.07.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DXY]US6170480 (MELINK STEPHEN K [US], et al); | [XY]DE20014690U (HOELLDOBLER JOHANN [DE]); | [XY]EP1333232 (FRANCE AIR [FR]); | [XY]US2005156053 (MELINK STEPHEN K [US]); | [Y]US7147168 (BAGWELL RICK [US], et al) | vom Anmelder | US6170480 | US2005156053 |